BONET PLA IGNACIO
Informe ejecutivo de BONET PLA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BONET PLA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILPOU SL | Apoderado | 19/06/2013 | 05/01/2022 |
ILPOU SL | Consejero | 28/12/2017 | 22/01/2021 |
EL HAYADAL SICAV | Consejero | 17/08/2009 | 04/03/2013 |
VINCULACIONES DE BONET PLA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONET PLA IGNACIO
Empresa: ILPOU SL
Apoderado
- Bonet Pla Federico
- Bonet Pla Ignacio
- Valenzuela Doussinage Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12673 , F 223, S 8, H M 202883, I/A 20 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Empresa: ILPOU SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12673 , F 222, S 8, H M 202883, I/A 19 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Empresa: ILPOU SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12673 , F 222, S 8, H M 202883, I/A 18 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-28
Empresa: ILPOU SL
Apoderado
- Bonet Pla Federico
- Bonet Pla Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12673 , F 221, S 8, H M 202883, I/A 17 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-28
Empresa: ILPOU SL
Apoderado
- Bonet Perez Federico
- Bonet Pla Alicia
- Bonet Pla Alicia
- Bonet Pla Federico
- Bonet Pla Federico
- Bonet Pla Ignacio
- Bonet Pla Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12673 , F 221, S 8, H M 202883, I/A 17 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-28
Empresa: EL HAYADAL SICAV
Consejero
- Bonet Pla Alicia
- Bonet Pla Federico
- Bonet Pla Ignacio
- Cavero Mestre Carmen
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25917 , F 13, S 8, H M 278653, I/A 23 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Empresa: EL HAYADAL SICAV
Auditor
Consejero
- Bonet Pla Alicia
- Bonet Pla Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25917 , F 10, S 8, H M 278653, I/A 14 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-28
Información de BONET PLA IGNACIO
Mostramos los datos de BONET PLA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONET PLA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos