BOHORQUEZ DOMECQ FRANCISCO BORJA
Informe ejecutivo de BOHORQUEZ DOMECQ FRANCISCO BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOHORQUEZ DOMECQ FRANCISCO BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LENTISCAL INVERSIONES SICAV | Secretario No Consejero | 01/12/2009 | 29/11/2022 |
MERDADOS SL | Administrador Solidario | 03/12/2013 | 23/02/2017 |
LENTISCAL INVERSIONES SICAV | Secretario | 15/07/2011 |
VINCULACIONES DE BOHORQUEZ DOMECQ FRANCISCO BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOHORQUEZ DOMECQ FRANCISCO BORJA
Empresa: MERDADOS SL
Administrador Solidario
- Bohorquez Domecq Francisco Borja
- Bohorquez Domecq Mercedes Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31327 , F 32, S 8, H M 563869, I/A 6 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: MERDADOS SL
Administrador Solidario
- Bohorquez Domecq Francisco Borja
- Bohorquez Domecq Mercedes Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31327 , F 32, S 8, H M 563869, I/A 4 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-28
Empresa: LENTISCAL INVERSIONES SICAV
Consejero
Presidente
Secretario
- Bohorquez Domecq Francisco Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27070 , F 176, S 8, H M 291934, I/A 19 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-28
Empresa: CHAMBERTIN SICAV
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Bohorquez Domecq Francisco Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17059 , F 116, S 8, H M 291934, I/A 14 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Información de BOHORQUEZ DOMECQ FRANCISCO BORJA
Mostramos los datos de BOHORQUEZ DOMECQ FRANCISCO BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOHORQUEZ DOMECQ FRANCISCO BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos