BOHORQUEZ DOMECQ MERCEDES REYES
Informe ejecutivo de BOHORQUEZ DOMECQ MERCEDES REYES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BOHORQUEZ DOMECQ MERCEDES REYES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMAZARA CASABLANCA SL | Administrador Solidario | 05/01/2021 | |
AGRICOLA CAMPANERO SL | Administrador Solidario | 12/03/2020 | |
BORSTONE SL | Apoderado Solidario | 12/09/2017 | |
MERDADOS SL | Administrador Unico | 23/02/2017 |
VINCULACIONES DE BOHORQUEZ DOMECQ MERCEDES REYES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOHORQUEZ DOMECQ MERCEDES REYES
Empresa: ALMAZARA CASABLANCA SL
Administrador Solidario
- Bohorquez Domecq Ivan Antonio
- Bohorquez Domecq Mercedes Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2285 , F 71, S 8, H CA 53668, I/A 3 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-11
Empresa: AGRICOLA CAMPANERO SL
Administrador Solidario
- Bohorquez Domecq Fermin
- Bohorquez Domecq Mercedes Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2346 , F 155, S 8, H CA 56397, I/A 1 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-11
Empresa: BORSTONE SL
Apoderado Solidario
- Bohorquez Domecq Maria Soledad
- Bohorquez Domecq Mercedes Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31327 , F 85, S 8, H M 563875, I/A 3 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
Empresa: MERDADOS SL
Administrador Unico
- Bohorquez Domecq Mercedes Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31327 , F 32, S 8, H M 563869, I/A 6 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: MERDADOS SL
Administrador Solidario
- Bohorquez Domecq Francisco Borja
- Bohorquez Domecq Mercedes Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31327 , F 32, S 8, H M 563869, I/A 6 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: MERDADOS SL
Administrador Solidario
- Bohorquez Domecq Francisco Borja
- Bohorquez Domecq Mercedes Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31327 , F 32, S 8, H M 563869, I/A 4 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-28
Empresa: MERDADOS SL
Administrador Unico
- Bohorquez Domecq Mercedes Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31327 , F 32, S 8, H M 563869, I/A 4 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-28
Empresa: MERDADOS SL
Administrador Unico
- Bohorquez Domecq Mercedes Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31327 , F 29, S 8, H M 563869, I/A 1 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Empresa: MERDADOS SL
Socio Único
- Bohorquez Domecq Mercedes Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31327 , F 29, S 8, H M 563869, I/A 1 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Información de BOHORQUEZ DOMECQ MERCEDES REYES
Mostramos los datos de BOHORQUEZ DOMECQ MERCEDES REYES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOHORQUEZ DOMECQ MERCEDES REYES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos