LENTISCAL INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LENTISCAL INVERSIONES SICAV
Nombres Anteriores
- CHAMBERTIN SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LENTISCAL INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LENTISCAL INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bohorquez Domecq Francisco Borja | Secretario No Consejero | 01/12/2009 | 29/11/2022 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 23/12/2015 | 29/11/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 27/11/2009 | 29/11/2022 |
Diez Medina Veronica | Vicesecret. | 29/11/2022 | |
Espi Martinez Jose Maria | Liquidador Suplente | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
Espi Vilchez Cristina | Consejero | 26/10/2011 | 29/11/2022 |
Espi Vilchez Javier | Secretario No Consejero | 15/07/2011 | 29/11/2022 |
Espi Vilchez Javier | Secretario | 22/08/2016 | 29/11/2022 |
Espi Vilchez Javier | Consejero | 26/10/2011 | 29/11/2022 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 29/10/2014 | 29/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LENTISCAL INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27070 , F 182, S 8, H M 291934, I/A 36 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27070 , F 182, S 8, H M 291934, I/A 36 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27070 , F 182, S 8, H M 291934, I/A 36 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27070 , F 182, S 8, H M 291934, I/A 36 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27070 , F 182, S 8, H M 291934, I/A 36 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Auditor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27070 , F 182, S 8, H M 291934, I/A 35 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27070 , F 181, S 8, H M 291934, I/A 34 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27070 , F 181, S 8, H M 291934, I/A 33 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27070 , F 181, S 8, H M 291934, I/A 32 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27070 , F 181, S 8, H M 291934, I/A 31 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28