BEUNZA ALCIBARARECHULUAGA JAVIER
Informe ejecutivo de BEUNZA ALCIBARARECHULUAGA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BEUNZA ALCIBARARECHULUAGA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTAS BARRIA SL | Apoderado | 03/10/2023 | |
IBERPUERTAS Y MOLDURAS SL | Apoderado | 30/06/2023 |
VINCULACIONES DE BEUNZA ALCIBARARECHULUAGA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEUNZA ALCIBARARECHULUAGA JAVIER
Empresa: PUERTAS BARRIA SL
Apoderado
- Beunza Alcibararechuluaga Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6144 , F 215, S 8, H BI 79867, I/A 2 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-48
Empresa: IBERPUERTAS Y MOLDURAS SL
Apoderado
- Beunza Alcibararechuluaga Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2341 , F 10, S 8, H Z 23657, I/A 6 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-50
Empresa: DIMOLDURA DOORS SL
Apoderado
- Beunza Alcibararechuluaga Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 129, S 8, H NA 33717, I/A 14 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-31
Empresa: PUERTAS DILE SL
Apoderado
- Beunza Alcibararechuluaga Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 172, S 8, H NA 38377, I/A 6 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-31
Empresa: PUERTAS DILE SL
Apoderado
- Beunza Alcibararechuluaga Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 49, S 8, H SS 27598, I/A 9 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-20
Empresa: PUERTAS DILE SL
Administrador Solidario
- Beunza Alcibararechuluaga Javier
- Iraola Garmendia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 49, S 8, H SS 27598, I/A 8 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-20
Empresa: PUERTAS DILE SL
Administrador Solidario
- Beunza Alcibararechuluaga Javier
- Iraola Garmendia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 48, S 8, H SS 27598, I/A 5 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Empresa: PUERTAS DILE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Beunza Alcibararechuluaga Javier
- Iraola Garmendia Pedro
- Larraya Tellechea Jose Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 48, S 8, H SS 27598, I/A 5 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Apoderado Mancomunado
- Ayala Canales Cesar Gerardo
- Beunza Alcibararechuluaga Javier
- Goyache Pais Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41018 , F 129, S 8, H B 375934, I/A 10 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-08
Empresa: DIMOLDURA DOORS SL
Apoderado
- Beunza Alcibararechuluaga Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 127, S 8, H NA 33717, I/A 6 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-31
VER MAS ACTOS
Información de BEUNZA ALCIBARARECHULUAGA JAVIER
Mostramos los datos de BEUNZA ALCIBARARECHULUAGA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEUNZA ALCIBARARECHULUAGA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos