DIMOLDURA DOORS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Pamplona-Vitoria/Iruña-Gasteiz Errepidea, Km. 22
Municipio Arakil
Provincia Navarra
Razón Social DIMOLDURA DOORS SL
CIF B71163323
Capital Social 253002.0 Euros
Actividad Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción
Fecha de Constitución 27/11/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario ARBONIA SPAIN HOLDING SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE DIMOLDURA DOORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIMOLDURA DOORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARBONIA SPAIN HOLDING SL | Socio Unico | 15/03/2019 | 24/11/2020 |
ARBONIA SPAIN HOLDING SL | Administrador Unico | 15/10/2018 | 24/11/2020 |
Colio Irigalba Sebastian | Apoderado | 02/07/2020 | 24/11/2020 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 15/03/2019 | 24/11/2020 |
Fernandez Gil Ruben | Apoderado | 27/01/2014 | 24/11/2020 |
Beunza Alcibararechuluaga Javier | Apoderado | 13/03/2017 | 02/07/2020 |
DIMOLDURA MOLDURAS E COMPONENTES SA | Socio Unico | 27/01/2014 | 15/03/2019 |
M AUDIT&FORENSIC SLP | Auditor | 02/03/2017 | 15/03/2019 |
Fernandez Gil Ruben | Administrador Unico | 07/10/2016 | 15/10/2018 |
De Freitas Goncalvez Costa Mary Isilda | Administrador Unico | 27/01/2014 | 07/10/2016 |
ACTOS BORME DE DIMOLDURA DOORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 129, S 8, H NA 33717, I/A 15 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 129, S 8, H NA 33717, I/A 15 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 129, S 8, H NA 33717, I/A 15 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 129, S 8, H NA 33717, I/A 15 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 129, S 8, H NA 33717, I/A 14 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 128, S 8, H NA 33717, I/A 13 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-31
- DESIGNADA persona física representante del administrador único a Don Javier Ortíz de Zárate Martínez, en sustitución de Don Rubén Fernández Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 128, S 8, H NA 33717, I/A 12 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO el artículo 17º de los estatutos sociales, relativo a la remuneración de los administradores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 128, S 8, H NA 33717, I/A 11 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-31
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 128, S 8, H NA 33717, I/A 10 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 128, S 8, H NA 33717, I/A 9 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-31