GOYACHE PAIS CESAR
Informe ejecutivo de GOYACHE PAIS CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GOYACHE PAIS CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STOCKCROWD PLATFORM SL | Consejero | 27/11/2023 | |
SECURE IDENTITY TECHNOLOGIES SL | Presidente | 07/11/2023 | |
SECURE IDENTITY TECHNOLOGIES SL | Consejero | 23/02/2022 | |
SUITES UNITED CORPORATE HOLDING SL | Consejero | 03/12/2021 | |
MAINSPRING PARTNERS SL | Administrador Solidario | 28/09/2021 | |
RIOFISA SA | Apoderado Solidario | 07/07/2020 | |
RIOFISA ESTE SL | Apoderado | 04/05/2020 | |
DIMOLDURA MANAGEMENT SL | Presidente | 12/02/2020 | |
DIMOLDURA MANAGEMENT SL | Consejero | 12/02/2020 | |
CLOSCA DESIGN SL | Consejero | 14/02/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GOYACHE PAIS CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOYACHE PAIS CESAR
Empresa: STOCKCROWD PFP SL
Consejero
- Goyache Pais Cesar
- Perales De Miguel Ignacio
- Requesens Pallerola Alex
- Sanchini Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43892 , F 97, S 8, H M 774570, I/A 8 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: SECURE IDENTITY TECHNOLOGIES SL
Presidente
- Goyache Pais Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39573 , F 182, S 8, H M 702480, I/A 13 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Empresa: HATCHWELL AND GOYACHE ASSOCIATES SL
Administrador Mancomunado
- Goyache Pais Cesar
- Hatchwell Altaras Philip
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 12, S 8, H M 583235, I/A 4 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Empresa: SECURE IDENTITY TECHNOLOGIES SL
Consejero
- Goyache Pais Cesar
- Lanau Pera David
- Ortiz Escobar Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39573 , F 175, S 8, H M 702480, I/A 8 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
Empresa: ASENTIA PROJECT SA
Presidente
Representante
- Chetrit Alain-leon
- Goyache Pais Cesar
- Nin Garaizabal Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35801 , F 55, S 8, H M 643281, I/A 14 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Empresa: SEGO FINANCE SL
Consejero Independiente
Consj.Domini
- Goyache Pais Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38101 , F 162, S 8, H M 626580, I/A 14 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Empresa: SUITES UNITED CORPORATE HOLDING SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4417 , F 32, S 8, H A 176635, I/A 2 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-03
Empresa: MAINSPRING PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Gortazar Sanchez Torres Juan
- Goyache Pais Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34605 , F 105, S 8, H M 622583, I/A 4 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
Empresa: MAINSPRING PARTNERS SL
Administrador Unico
- Goyache Pais Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34605 , F 105, S 8, H M 622583, I/A 4 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
Empresa: RIOFISA SA
Apoderado Solidario
- Goyache Pais Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41221 , F 146, S 8, H B 378495, I/A 159 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-08
VER MAS ACTOS
Información de GOYACHE PAIS CESAR
Mostramos los datos de GOYACHE PAIS CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOYACHE PAIS CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos