HATCHWELL AND GOYACHE ASSOCIATES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 93
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HATCHWELL AND GOYACHE ASSOCIATES SL
CIF B87020806
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 23/05/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE HATCHWELL AND GOYACHE ASSOCIATES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HATCHWELL AND GOYACHE ASSOCIATES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ballesteros Pozanco Jose Manuel | Apoderado | 16/06/2014 | 31/10/2023 |
Goyache Pais Cesar | Administrador Mancomunado | 13/06/2014 | 31/10/2023 |
Goyache Pais Cesar | Apoderado Mancomunado | 16/06/2014 | 31/10/2023 |
Hatchwell Altaras David | Apoderado Mancomunado | 16/06/2014 | 31/10/2023 |
Hatchwell Altaras Philip | Liquidador | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
Hatchwell Altaras Philip | Administrador Mancomunado | 13/06/2014 | 31/10/2023 |
Hatchwell Altaras Philip | Apoderado Mancomunado | 16/06/2014 | 31/10/2023 |
ACTOS BORME DE HATCHWELL AND GOYACHE ASSOCIATES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 12, S 8, H M 583235, I/A 4 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 12, S 8, H M 583235, I/A 4 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 12, S 8, H M 583235, I/A 4 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 12, S 8, H M 583235, I/A 4 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 12, S 8, H M 583235, I/A 3 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 11, S 8, H M 583235, I/A 2 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 9, S 8, H M 583235, I/A 1 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA 93 9& (MADRID)
Comienzo de operaciones:23/05/14
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:La prestación, por intermediación, de servicios integrales a empresas, organismos e instituciones públicas y privadas y particulares, referidos a consultoría, asesoría y formación en las siguientes materias: fiscales y contables (CNAE 6920); jurídicas, societarias y laborales (CNAE 6910);
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32404 , F 9, S 8, H M 583235, I/A 1 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-28