BETRAN SALA ANGEL
Informe ejecutivo de BETRAN SALA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BETRAN SALA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURQUESA 2000 INVERSIONES SICAV | Apoderado | 06/04/2020 | |
TURQUESA 2000 INVERSIONES SICAV | Presidente | 05/08/2009 | 13/03/2020 |
TURQUESA 2000 INVERSIONES SICAV | Consejero | 05/08/2009 | 13/03/2020 |
SECRAM INVERSIONES SICAV | Presidente | 13/08/2012 | 08/08/2019 |
SECRAM INVERSIONES SICAV | Consejero | 13/08/2012 | 08/08/2019 |
PANUVA SA | Consejero | 17/10/2011 | 07/06/2019 |
PANUVA SA | Secretario | 17/10/2011 | 07/06/2019 |
PANUVA SA | Secretario | 09/12/2016 | 07/06/2019 |
PANUVA SA | Consejero | 09/12/2016 | 07/06/2019 |
NUÑEZ URGELL SA | Consejero | 31/05/2011 | 30/04/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BETRAN SALA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BETRAN SALA ANGEL
Empresa: TURQUESA 2000 INVERSIONES SICAV
Apoderado
- Betran Sala Angel
- Ramirez Monsonis Angliker Ana
- SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25615 , F 71, S 8, H M 262406, I/A 32 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-28
Empresa: TURQUESA 2000 INVERSIONES SICAV
Consejero
- Aguilo Llobet Antonia
- Betran Sala Angel
- Sala Aguilo Rosa Maria
Presidente
- Betran Sala Angel
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25615 , F 70, S 8, H M 262406, I/A 31 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-28
Empresa: SECRAM INVERSIONES SICAV
Consejero
- Aguilo Llobet Antonia
- Betran Sala Angel
- Sala Aguilo Rosa Maria
Presidente
- Betran Sala Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 224, S 8, H M 241755, I/A 32 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Empresa: PANUVA SA
Consejero
- Betran Sala Angel
Secretario
- Betran Sala Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40919 , F 136, S 8, H B 48908, I/A 34 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Empresa: NUÑEZ URGELL SA
Consejero
- Betran Sala Angel
- EDBALNU SL
- JOSEL SL
- Vilarrasa Gonzalez Esperanza
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41614 , F 135, S 8, H B 48538, I/A 38 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
Empresa: NUBU SA
Consejero
- Betran Sala Angel
- Nuñez Navarro Jose Maria
- Nuñez Navarro Josep Lluis
Presidente
- Betran Sala Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41614 , F 83, S 8, H B 48548, I/A 30 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
Empresa: SECRAM INVERSIONES SICAV
Consejero
- Betran Sala Angel
Presidente
- Betran Sala Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 223, S 8, H M 241755, I/A 29 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28
Empresa: NUBU SA
Consejero
- Betran Sala Angel
- Nuñez Navarro Jose Maria
- Nuñez Navarro Josep Lluis
Presidente
- Betran Sala Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41614 , F 83, S 8, H B 48548, I/A 28 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-08
Empresa: NUBU SA
Consejero
- Betran Sala Angel
- Mach Ferrer Juan
- Nuñez Navarro Jose Maria
Presidente
- Betran Sala Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41614 , F 83, S 8, H B 48548, I/A 28 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-08
Empresa: PANUVA SA
Consejero
- Betran Sala Angel
- EDBALNU SL
- Vilarrasa Gonzalez Maria Angeles
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Betran Sala Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40919 , F 135, S 8, H B 48908, I/A 32 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-08
VER MAS ACTOS
Información de BETRAN SALA ANGEL
Mostramos los datos de BETRAN SALA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BETRAN SALA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos