VILARRASA GONZALEZ MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de VILARRASA GONZALEZ MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILARRASA GONZALEZ MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUÑEZ URGELL SA | Consejero | 27/08/2024 | |
PANUVA SA | Secretario | 27/08/2024 | |
PANUVA SA | Consejero | 27/08/2024 | |
PANUVA SA | Secretario | 07/06/2019 | |
PANUVA SA | Consejero | 07/06/2019 | |
NUÑEZ URGELL SA | Consejero | 30/04/2019 | |
PANUVA SA | Consejero | 09/12/2016 | |
PANUVA SA | Consejero | 17/10/2011 |
VINCULACIONES DE VILARRASA GONZALEZ MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILARRASA GONZALEZ MARIA ANGELES
Empresa: PANUVA SA
Consejero
- EDBALNU SL
- JOSEL SL
- Vilarrasa Gonzalez Maria Angeles
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Vilarrasa Gonzalez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 48908, I/A 40 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-08
Empresa: NUÑEZ URGELL SA
Consejero
- EDBALNU SL
- JOSEL SL
- Vilarrasa Gonzalez Esperanza
- Vilarrasa Gonzalez Maria Angeles
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 48538, I/A 44 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-08
Empresa: PANUVA SA
Consejero
- EDBALNU SL
- JOSEL SL
- Vilarrasa Gonzalez Maria Angeles
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Vilarrasa Gonzalez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40919 , F 136, S 8, H B 48908, I/A 34 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Empresa: NUÑEZ URGELL SA
Consejero
- EDBALNU SL
- JOSEL SL
- Vilarrasa Gonzalez Esperanza
- Vilarrasa Gonzalez Maria Angeles
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41614 , F 135, S 8, H B 48538, I/A 38 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
Empresa: PANUVA SA
Consejero
- Betran Sala Angel
- EDBALNU SL
- Vilarrasa Gonzalez Maria Angeles
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40919 , F 135, S 8, H B 48908, I/A 32 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-08
Empresa: PANUVA SA
Consejero
- Betran Sala Angel
- EDBALNU SL
- Vilarrasa Gonzalez Joaquin
- Vilarrasa Gonzalez Maria Angeles
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40919 , F 134, S 8, H B 48908, I/A 29 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-08
Información de VILARRASA GONZALEZ MARIA ANGELES
Mostramos los datos de VILARRASA GONZALEZ MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILARRASA GONZALEZ MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos