SECRAM INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SECRAM INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SECRAM INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SECRAM INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BGT AUDITORES SL | Auditor | 04/08/2009 | 25/11/2019 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 09/10/2015 | 25/11/2019 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 06/09/2010 | 25/11/2019 |
Carbo Vazquez Juan Bautista | Secretario | 08/08/2019 | 25/11/2019 |
Carbo Vazquez Juan Bautista | Consejero | 08/08/2019 | 25/11/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 08/11/2013 | 25/11/2019 |
Masabeu Tierno Josep | Liquidador | 25/11/2019 | 25/11/2019 |
Massaguer Melendez Ramon | Presidente | 08/08/2019 | 25/11/2019 |
Massaguer Melendez Ramon | Consejero | 08/08/2019 | 25/11/2019 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 21/09/2017 | 25/11/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SECRAM INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 224, S 8, H M 241755, I/A 33 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 224, S 8, H M 241755, I/A 33 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 224, S 8, H M 241755, I/A 33 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 224, S 8, H M 241755, I/A 33 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 224, S 8, H M 241755, I/A 32 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 224, S 8, H M 241755, I/A 32 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 224, S 8, H M 241755, I/A 31 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 223, S 8, H M 241755, I/A 30 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 223, S 8, H M 241755, I/A 29 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24636 , F 223, S 8, H M 241755, I/A 29 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28