BERRIOS VILLALBA ANTONIO
Informe ejecutivo de BERRIOS VILLALBA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERRIOS VILLALBA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SME MP SA | Consejero | 08/04/2011 | 18/07/2012 |
TECNOLOGIA E INVESTIGACION FERROVIARIA SA | Consejero | 27/08/2009 | 22/11/2010 |
VINCULACIONES DE BERRIOS VILLALBA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERRIOS VILLALBA ANTONIO
Consejero
- Berrios Villalba Antonio
- Cobo Diego Santiago
- Sanz Cerezo Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22342 , F 171, S 8, H M 85151, I/A 253 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-28
Consejero
- Berrios Villalba Antonio
- Moreno Bau Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22342 , F 162, S 8, H M 85151, I/A 229 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20653 , F 223, S 8, H M 64848, I/A 112 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-28
Consejero
- Berrios Villalba Antonio
- Davila Cascon Jose Manuel
- Gomez Templado Antonio Jose
- Martinez Cepeda Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20653 , F 221, S 8, H M 64848, I/A 106 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-28
Información de BERRIOS VILLALBA ANTONIO
Mostramos los datos de BERRIOS VILLALBA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERRIOS VILLALBA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos