ARIAS SERRANO ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de ARIAS SERRANO ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ARIAS SERRANO ANGEL LUIS
VINCULACIONES DE ARIAS SERRANO ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS SERRANO ANGEL LUIS
Consejero
- Arias Serrano Angel Luis
Presidente
- Arias Serrano Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44581 , F 61, S 8, H M 458110, I/A 19 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-28
Empresa: AENA S.M.E. SA
Consj.Domini
- Arias Serrano Angel Luis
Mbro.Cte.NyR
- Arias Serrano Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39608 , F 82, S 8, H M 518648, I/A 295 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Consejero
- Arias Serrano Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32580 , F 123, S 8, H M 85151, I/A 338 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Empresa: AENA S.M.E. SA
Consj.Domini
- Arias Serrano Angel Luis
Mbro.Cte.NyR
- Arias Serrano Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33233 , F 67, S 8, H M 518648, I/A 141 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-28
Liquidador
- Arias Serrano Angel Luis
- De Alfonso Bozzo Alfonso
- Echegaray Del Pozo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42703 , F 54, S 8, H B 415000, I/A 2 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-08
Consejero Delegado
Consejero
- Arias Serrano Angel Luis
- De Alfonso Bozzo Alfonso
- Echegaray Del Pozo Fernando
Liquidador
- Arias Serrano Angel Luis
- De Alfonso Bozzo Alfonso
- Echegaray Del Pozo Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42703 , F 54, S 8, H B 415000, I/A 2 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-08
Consejero
- Aparici Gonzalez Maria
- Arias Serrano Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32580 , F 106, S 8, H M 85151, I/A 302 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-28
Consejero
- Arias Serrano Angel Luis
Presidente
- Arias Serrano Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25429 , F 33, S 8, H M 458110, I/A 9 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-28
Consejero
- Arias Serrano Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29054 , F 109, S 8, H M 16835, I/A 142 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-28
Consejero
- Arias Serrano Angel Luis
- Fernandez Garcia Pablo
- Lopez Blanco Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29054 , F 81, S 8, H M 16835, I/A 112 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-28
VER MAS ACTOS
Información de ARIAS SERRANO ANGEL LUIS
Mostramos los datos de ARIAS SERRANO ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS SERRANO ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos