APARICI GONZALEZ MARIA
Informe ejecutivo de APARICI GONZALEZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE APARICI GONZALEZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE FINANCIACION DEL DESARROLLO COFIDES SME | Consejero | 22/10/2019 |
VINCULACIONES DE APARICI GONZALEZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICI GONZALEZ MARIA
Consejero
- Aparici Gonzalez Maria
- Noriega Gomez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38631 , F 215, S 8, H M 60251, I/A 193 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Consejero
- Aparici Gonzalez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34820 , F 225, S 8, H M 12777, I/A 633 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Consejero
- Aparici Gonzalez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34820 , F 192, S 8, H M 12777, I/A 594 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Empresa: CTI TECNOLOGIA Y GESTION SA (SME)
Consejero
- Almonte Gregorio Francisco
- Aparici Gonzalez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33750 , F 158, S 8, H M 25976, I/A 236 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-28
Empresa: CTI TECNOLOGIA Y GESTION SA (SME)
Consejero
- Almonte Gregorio Francisco
- Aparici Gonzalez Maria
- Campos Zambrano Lucia
- De Andres Novo Marta
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33750 , F 157, S 8, H M 25976, I/A 233 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Consejero
- Aparici Gonzalez Maria
- Gonzalez Aleñar Violeta
- Izquierdo Labella Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32580 , F 116, S 8, H M 85151, I/A 321 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
Consejero
- Aparici Gonzalez Maria
- Arias Serrano Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32580 , F 106, S 8, H M 85151, I/A 302 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-28
Consejero
- Aparici Gonzalez Maria
- Perez Ribes Maria
- Zamora Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 41, S 8, H M 196771, I/A 123 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Consejero
- Aparici Gonzalez Maria
- Moreno Garcia Cano Luis Oscar
- Rovina Mardones Erik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 32, S 8, H M 196771, I/A 105 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
Información de APARICI GONZALEZ MARIA
Mostramos los datos de APARICI GONZALEZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICI GONZALEZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos