SANZ CEREZO MARIA ROSA
Informe ejecutivo de SANZ CEREZO MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE SANZ CEREZO MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTA VELOCIDAD VITORIA-GASTEIZKO ABIADURA HANDIA SA | Apoderado | 08/02/2011 | 09/09/2020 |
PALENCIA ALTA VELOCIDAD SA | Apoderado | 09/09/2020 | |
COMERCIAL DEL FERROCARRIL SA | Secretario | 25/07/2012 | 19/01/2017 |
LOGROÑO INTEGRACION DEL FERROCARRIL 2002 SA | Secretario No Consejero | 02/02/2015 | |
VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA | Secretario | 15/12/2010 | 16/12/2014 |
BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA | Secretario No Consejero | 24/11/2014 | |
ALTA VELOCIDAD VITORIA-GASTEIZKO ABIADURA HANDIA SA | Secretario | 08/02/2011 | 29/09/2014 |
ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002 SA | Secretario No Consejero | 04/06/2013 | 19/09/2014 |
ALTA VELOCIDAD ALICANTE NODO DE TRANSPORTE SA | Secretario | 04/09/2014 | |
ALMERIA ALTA VELOCIDAD SA | Secretario | 18/08/2010 | 29/08/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANZ CEREZO MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ CEREZO MARIA ROSA
Apoderado
- Sanz Cerezo Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 151, S 8, H VI 15247, I/A 31 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Empresa: PALENCIA ALTA VELOCIDAD SA
Apoderado
- Sanz Cerezo Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 153, S 8, H P 5981, I/A 33 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-34
Secretario No Consejero
- Sanz Cerezo Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 221, S 8, H LO 8284, I/A 40 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-26
Secretario
- Sanz Cerezo Maria Rosa
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7458, L 4759, F 92, S 8, H V 89354, I/A 30 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-46
Empresa: BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA
Secretario No Consejero
- Sanz Cerezo Maria Rosa
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44084 , F 202, S 8, H B 278808, I/A 46 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-08
Secretario
- Sanz Cerezo Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1477 , F 52, S 8, H VI 15247, I/A 12 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-01
Empresa: ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002 SA
Secretario No Consejero
- Sanz Cerezo Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3677 , F 86, S 8, H Z 31446, I/A 53 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-50
Secretario
- Sanz Cerezo Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 214, S 8, H A 77954, I/A 40 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-03
Empresa: ALMERIA ALTA VELOCIDAD SA
Secretario
- Sanz Cerezo Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 9, S 8, H AL 36543, I/A 18 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-04
Empresa: VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003 SA
Secretario No Consejero
- Sanz Cerezo Maria Rosa
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 124, S 8, H VA 14476, I/A 42 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-47
VER MAS ACTOS
Información de SANZ CEREZO MARIA ROSA
Mostramos los datos de SANZ CEREZO MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ CEREZO MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos