BENVENUTO VALERIE
Informe ejecutivo de BENVENUTO VALERIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENVENUTO VALERIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEAMLOG IBERICA SA | Apoderado | 21/07/2009 | 25/09/2018 |
OPEN SERVICES IBERIA SL | Apoderado | 19/09/2011 | 25/11/2016 |
VINCULACIONES DE BENVENUTO VALERIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENVENUTO VALERIE
Empresa: OPEN SERVICES IBERIA SL
Apoderado
- Benvenuto Valerie
- Laffet Francis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 220, S 8, H M 517402, I/A 4 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-28
Empresa: TEAMLOG IBERICA SA
Apoderado
- Benvenuto Valerie
- Levy Laurent
- Ramos Aguirre Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19775 , F 145, S 8, H M 273110, I/A 27 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Información de BENVENUTO VALERIE
Mostramos los datos de BENVENUTO VALERIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENVENUTO VALERIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos