TEAMLOG IBERICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Severo Ochoa, 3
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEAMLOG IBERICA SA
CIF A82836131
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Página Web www.teamlog.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Martinez Crespo Antonio
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE TEAMLOG IBERICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEAMLOG IBERICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDALIA NEXIA AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Concursal | 17/10/2012 | 25/09/2018 |
Benvenuto Valerie | Apoderado | 21/07/2009 | 25/09/2018 |
Del Valle Alamillos Ignacio | Apoderado | 25/08/2011 | 25/09/2018 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 17/07/2009 | 25/09/2018 |
Esteban Garcia-bernalt Carmen | Apoderado | 25/08/2011 | 25/09/2018 |
Fernandez-loeches Martinez Carlos | Apoderado | 25/08/2011 | 25/09/2018 |
Ferrer Ferrer Ruben | Apoderado | 25/08/2011 | 25/09/2018 |
Gonzalez Galvez David | Apoderado | 25/08/2011 | 25/09/2018 |
Gonzalez Traba Carlos | Apoderado | 04/06/2013 | 25/09/2018 |
Laffet Francis | Apoderado | 16/05/2011 | 25/09/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TEAMLOG IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 214, S 8, H M 273110, I/A 46 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 214, S 8, H M 273110, I/A 46 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se MODIFICAN y se da NUEVA REDACCON A LOS ESTATUTOS comprendidos entre los Artículos 1 y 33 ambos inclusive.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 210, S 8, H M 273110, I/A 45 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
- C/ SEVERO OCHOA 3 - EDIFICIO MONTERREY, 1& PLANTA (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 210, S 8, H M 273110, I/A 44 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 209, S 8, H M 273110, I/A 43 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
- C/ JULIAN CAMARILLO 47 - PLANTA 2 A202 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 209, S 8, H M 273110, I/A 42 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 209, S 8, H M 273110, I/A 42 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 209, S 8, H M 273110, I/A 41 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 209, S 8, H M 273110, I/A 41 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-28
- Subsanación del error de transcripción padecido en la certificación que originó la inscripción 39&, en el sentido de hacer constar que el nombramiento del auditor "Laes Nexia Auditores, S.L." es para la realización de las cuentas de la sociedad y no las cuentas consolidadas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 208, S 8, H M 273110, I/A 40 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-28