OPEN SERVICES IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Alcalde Barnils, 64
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social OPEN SERVICES IBERIA SL
CIF B86207875
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 29/04/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario OPEN SAS
VINCULACIONES DE OPEN SERVICES IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPEN SERVICES IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benvenuto Valerie | Apoderado | 19/09/2011 | 25/11/2016 |
David Peltier | Apoderado Solidario | 06/10/2014 | 25/11/2016 |
Del Valle Alamillos Ignacio | Apoderado | 29/08/2011 | 25/11/2016 |
Esteban Garcia-bernalt Carmen | Apoderado | 29/08/2011 | 25/11/2016 |
Fernandez-loeches Martinez Carlos | Apoderado | 29/08/2011 | 25/11/2016 |
Ferrer Ferrer Ruben | Apoderado | 29/08/2011 | 25/11/2016 |
Frederic Marc Sebag | Liquidador | 12/05/2016 | 25/11/2016 |
Gonzalez Galvez David | Apoderado | 29/08/2011 | 25/11/2016 |
Laffet Francis | Apoderado | 19/09/2011 | 25/11/2016 |
Mateo Sixto Alvaro | Apoderado | 29/08/2011 | 25/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OPEN SERVICES IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43283 , F 55, S 8, H B 422969, I/A 9 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43283 , F 55, S 8, H B 422969, I/A 9 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43283 , F 55, S 8, H B 422969, I/A 8 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43283 , F 55, S 8, H B 422969, I/A 8 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43283 , F 55, S 8, H B 422969, I/A 8 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43283 , F 54, S 8, H B 422969, I/A 7 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43283 , F 54, S 8, H B 422969, I/A 7 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-08
- AV ALCALDE BARNILS, 64-68, ED.C, PLTA.BAJA (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43283 , F 54, S 8, H B 422969, I/A 6 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-08
- AV ALCALDE BARNILS,64-68 EDIF.B PL. 4 MODULO 1-2 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43283 , F 54, S 8, H B 422969, I/A 5 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28858 , F 220, S 8, H M 517402, I/A 4 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-28