BELINCHON TERCIADO PILAR
Informe ejecutivo de BELINCHON TERCIADO PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BELINCHON TERCIADO PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CREDITO SA | Apoderado | 12/04/2017 | |
ONERATE CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 17/10/2016 | |
CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CREDITO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2014 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2009 |
VINCULACIONES DE BELINCHON TERCIADO PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELINCHON TERCIADO PILAR
Apoderado
- Belinchon Terciado Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35747 , F 203, S 8, H M 291722, I/A 98 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Belinchon Terciado Pilar
Apoderado Mancomunado
- Arnaiz Mateo Mariano
- Arnaiz Mateo Mariano
- Arnaiz Mateo Mariano
- Belinchon Terciado Pilar
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34820 , F 224, S 8, H M 12777, I/A 632 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Apoderado Mancomunado
- Belinchon Terciado Pilar
Apoderado
- Belinchon Terciado Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31525 , F 208, S 8, H M 567372, I/A 35 (12/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Belinchon Terciado Pilar
- Regata Cuesta Pedro Luis
- Reguero Naredo Beatriz
Apoderado Mancomunado
- Arcones Diaz De Argote Itziar
- Asenjo Ayesta Enrique
- Berzal Golderos Maria De Los Angeles
- Cabanas Godino Pablo
- De Las Casas Fuentes Paula
- De Miguel Muñoz Jaime
- De Miguel Muñoz Jaime
- Diaz Gonzalez Manuel
- Embid Hernandez Maria Angeles
- Escribano Gomez Miriam
- Gandia Alapont Alejandro
- Gonzalez Portillo Maria-angeles
- Ibañez Guzman Luis Antonio
- Iribas Revilla Cristobal
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Lorenzo Polo Ana
- Luengo Bravo Felipe Javier
- Marin Mora Jose
- Menendez De Luarca Bellido Ines Maria
- Montsant Montane Joaquim
- Portes Fernandez Alvaro
- Quirce Santiago Maria Isadora
- Reguero Naredo Beatriz
- Reguero Naredo Beatriz
- Reyero Gonzalez Pedro
- Sainz Gutierrez Fernando
- Terrazas Terrazas Angel
- Terrazas Terrazas Angel
- Torremocha Baranda Maria Isabel
- Uriarte Chavarri Rocio
- Vara Martin Carmen
- Vara Martin Maria Del Carmen
- Vinuesa Nieto Asuncion
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguera Lizaso Maria Dolores Julia
- Anderez Martinez Carolina
- Anderez Martinez Carolina
- Arcones Diaz De Argote Itiziar
- Arcones Diaz De Argote Itiziar
- De Las Casas Fuentes Paula
- De Las Casas Fuentes Paula
- De Miguel Muñoz Jaime
- De Miguel Muñoz Jaime
- Garcia Garcia Rosa Maria
- Garcia Grande Maria Dolores
- Gonzalez Portillo Maria-angeles
- Menendez De Luarca Bellido Ines Maria
- Reguero Naredo Beatriz
- Reyero Gonzalez Pedro
- Sanz Massa Elena
- Silva De Lapuerta Marta
- Terrazas Terrazas Angel
- Urdangaray Lopez Jesus
- Uriarte Chavarri Rocio
- Vara Martin Maria Del Carmen
- Vinuesa Nieto Asuncion
- Vinuesa Nieto Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34820 , F 217, S 8, H M 12777, I/A 624 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35747 , F 198, S 8, H M 291722, I/A 88 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Belinchon Terciado Pilar
- Embid Hernandez Maria Angeles
- Otero Belendez Marta
- Torrejon Martin Jesus Eugenio
- Yañez Hernandez Maria Teodosia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34370 , F 29, S 8, H M 538786, I/A 20 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Apoderado Mancomunado
- Alfonso Rubio Juan Carlos
- Arcones Diez De Argote Itziar
- Belinchon Terciado Pilar
- De Benito Alvarez Carlos
- Escribano Gomez Miriam
- Garcia Legaz Ponce Jaime
- Iribas Revilla Cristobal Carlos
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Lis De Miguel Rosa Maria
- Lorenzo Polo Ana
- Marin Mora Jose
- Sacristan Chicharro Francisco Javier
- Vinuesa Nieto Asuncion
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31525 , F 201, S 8, H M 567372, I/A 21 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alfonso Rubio Juan Carlos
- Anderez Martinez Carolina
- Belinchon Terciado Pilar
- Berzal Golderos Maria De Los Angeles
- De Benito Alvarez Carlos
- De Miguel Muñoz Jaime
- Embid Hernandez Maria Angeles
- Gonzalez Portillo Maria-angeles
- Ibañez Guzman Luis Antonio
- Quirce Santiago Maria Isadora
- Sacristan Chicharro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34820 , F 190, S 8, H M 12777, I/A 592 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Belinchon Terciado Pilar
- De Benito Alvarez Carlos
- Sacristan Chicharro Francisco Javier
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34820 , F 188, S 8, H M 12777, I/A 591 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-28
Apoderado
- Alfonso Rubio Juan Carlos
- Andres Herman Maria Pilar
- Arcones Diaz De Argote Itziar
- Arizon Fanlo Elena
- Belinchon Terciado Pilar
- De Benito Alvarez Carlos
- De Miguel Muñoz Jaime
- Embid Hernandez Maria Angeles
- Escribano Gomez Miriam
- Gea Barbera Francisco Jose
- Ibañez Guzman Luis Antonio
- Iribas Revilla Cristobal
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Lorenzo Polo Ana
- Marin Mora Jose
- Torrejon Martin Jesus Emilio
- Urdangaray Lopez Jesus
- Vinuesa Nieto Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30499 , F 179, S 8, H M 291722, I/A 76 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-28
VER MAS ACTOS
Información de BELINCHON TERCIADO PILAR
Mostramos los datos de BELINCHON TERCIADO PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELINCHON TERCIADO PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos