GARCIA LEGAZ PONCE JAIME
Informe ejecutivo de GARCIA LEGAZ PONCE JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 47
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE GARCIA LEGAZ PONCE JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Consejero Independiente | 30/05/2024 | |
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Pre.No.Ejec. | 30/05/2024 | |
CANAL DE ISABEL II SA M P | Consejero Independiente | 29/12/2020 | |
PAÑALON SA | Consejero | 20/07/2020 | |
AHORRO CORPORACION FINANCIERA S V SA | Consejero | 10/12/2019 | |
ALULA CAPITAL SL | Administrador Unico | 13/02/2019 | |
ONERATE CONSULTING SL | Apoderado | 12/05/2017 | |
CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CREDITO SA | Presidente | 12/04/2017 | |
CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CREDITO SA | Consejero Delegado | 12/04/2017 | |
ONERATE CONSULTING SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 07/04/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA LEGAZ PONCE JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LEGAZ PONCE JAIME
Empresa: DOVALUE SPAIN SERVICING SA
Consejero Independiente
- Garcia Legaz Ponce Jaime
Pre.No.Ejec.
- Garcia Legaz Ponce Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 566434, I/A 416 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Consejero
- Garcia Legaz Ponce Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28206 , F 192, S 8, H M 177425, I/A 114 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
Consejero Independiente
- Garcia Legaz Ponce Jaime
MeCoNoRe
- Garcia Legaz Ponce Jaime
MiCoAudi
- Garcia Legaz Ponce Jaime
MiemComFIyEC
- Garcia Legaz Ponce Jaime
PresComFIyEC
- Garcia Legaz Ponce Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42867 , F 36, S 8, H M 183762, I/A 433 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-28
Consejero
- Centeno Rodriguez Roberto
- Fernandez Lopez Antonio
- Garcia Legaz Ponce Jaime
- Murillo Guirao Tomas
- Vilela Barroca De Oliveira Nuno Filipe
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38455 , F 23, S 8, H M 587585, I/A 25 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Empresa: AHORRO CORPORACION FINANCIERA SA
Consejero
- Fernandez Lopez Antonio
- Garcia Legaz Ponce Jaime
- Murillo Guirao Tomas
- Sanz Diaz Luis
- Vilela Barroca De Oliveira Nuno Filipe
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35295 , F 213, S 8, H M 66973, I/A 313 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-28
Empresa: CANAL DE ISABEL II SA
Consejero Independiente
- Garcia Legaz Ponce Jaime
- Muñoz Lombardia Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36720 , F 170, S 8, H M 534929, I/A 74 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
Empresa: PAÑALON SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Legaz Ponce Jaime
- Jimenez Fuentes Teofilo
- Montero Acacio Antonio
- Montero Acacio Juan Marcos
- Montero Acacio Natalia
- Montero Ruiz Marcos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992, L 756, F 173, S 8, H AB 684, I/A 99 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-02
Empresa: AHORRO CORPORACION FINANCIERA S V SA
Consejero
- Garcia Legaz Ponce Jaime
- Vilela Barroca De Oliveira Nuno Filipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35295 , F 202, S 8, H M 66973, I/A 300 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-28
Consejero
- Garcia Legaz Ponce Jaime
- Vilela Barroca De Oliveira Nuno Filipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38455 , F 16, S 8, H M 587585, I/A 17 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-28
MiemComFIyEC
- Casey Michael Joseph
- Couvreux Christian Pierre
- Ferreira Dias Sergio Antonio
- Garcia Legaz Ponce Jaime
PresComFIyEC
- Garcia Legaz Ponce Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 83, S 8, H M 183762, I/A 409 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA LEGAZ PONCE JAIME
Mostramos los datos de GARCIA LEGAZ PONCE JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LEGAZ PONCE JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos