JIMENEZ JIMENEZ RICARDO
Informe ejecutivo de JIMENEZ JIMENEZ RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 39
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE JIMENEZ JIMENEZ RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSORCIO DE TRANSPORTE SANITARIO DE GRANADA AIE | Administrador Solidario | 14/02/2022 | |
AMBULANCIAS LOS CARMENES SL | Administrador Unico | 19/10/2021 | |
CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS SL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/04/2021 | |
CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CREDITO SA | Apoderado | 12/04/2017 | |
ONERATE CONSULTING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/10/2016 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 15/04/2016 | |
CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CREDITO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2014 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2009 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ JIMENEZ RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ JIMENEZ RICARDO
Apoderado
- Jimenez Jimenez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34820 , F 206, S 8, H M 12777, I/A 609 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jimenez Jimenez Ricardo
Apoderado Mancomunado
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Jimenez Jimenez Ricardo
Apoderado Solidario
Apoderado
- Jimenez Jimenez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 87, S 8, H M 12777, I/A 675 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Apoderado Mancomunado
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Jimenez Jimenez Ricardo
Apoderado
- Jimenez Jimenez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41832 , F 122, S 8, H M 291722, I/A 112 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Apoderado Mancomunado
- Antunes Alves Manuel Fernando
- De Benito Alvarez Carlos
- Gandia Alapont Alejandro
- Kaidi Ruiz Carim
- Lis De Miguel Rosa Maria
- Regata Cuesta Pedro Luis
- Reguero Naredo Beatriz
- Salazar Palma Fernando
- Silva De Lapuerta Marta
- Tena Hidalgo Antonio Carlos
- Urdangaray Lopez Jesus
- Urizar Fresno Estibaliz
- Vara Martin Maria Del Carmen
Apoderado
- Aguera Lizaso Dolores Julia
- Anderez Martinez Carolina
- Anderez Martinez Carolina
- Anderez Martinez Carolina
- Antunes Alves Manuel Fernando
- Berlana Berlana Rafael
- Berlana Berlana Rafael
- Berzal Golderos Maria De Los Angeles
- Berzal Golderos Maria De Los Angeles
- Berzal Golderos Maria De Los Angeles
- De Benito Alvarez Carlos
- De Benito Alvarez Carlos
- De Benito Gonzalez Fernando Javier
- De Las Casas Fuentes Paula
- De Lera Losada Maria Teresa
- De Miguel Muñoz Jaime
- De Miguel Muñoz Jaime
- De Miguel Muñoz Jaime
- De Miguel Muñoz Jaime
- Diaz Gonzalez Manuel
- Embid Hernandez Maria Angeles
- Embid Hernandez Maria Angeles
- Gandia Alapont Alejandro
- Gandia Alapont Alejandro
- Gandia Alapont Alejandro
- Gandia Alapont Alejandro
- Garcia Grande Maria Dolores
- Garcia Sanz Rafael
- Gomez Trigo Miguel Angel
- Iribas Revilla Cristobal Carlos
- Iribas Revilla Cristobal Carlos
- Iribas Revilla Cristobal Carlos
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Kaidi Ruiz Carim
- Lis De Miguel Rosa Maria
- Lis De Miguel Rosa Maria
- Lis De Miguel Rosa Maria
- Lis De Miguel Rosa Maria
- Lis De Miguel Rosa Maria
- Luengo Bravo Felipe Javier
- Luengo Bravo Felipe Javier
- Montsant Montane Joaquim
- Pinilla Nieto Maria Del Henar
- Portes Fernandez Alvaro
- Puyol Lumbreras Juan
- Quirce Santiago Maria Isadora
- Regata Cuesta Pedro Luis
- Regata Cuesta Pedro Luis
- Regata Cuesta Pedro Luis
- Regata Cuesta Pedro Luis
- Reguero Naredo Beatriz
- Reguero Naredo Beatriz
- Reguero Naredo Beatriz
- Reguero Naredo Beatriz
- Reguero Naredo Beatriz
- Sainz Gutierrez Fernando
- Salazar Palma Fernando
- Santamaria Burgos Ricardo
- Santamaria Burgos Ricardo
- Sanz Massa Elena
- Silva De Lapuerta Marta
- Silva De Lapuerta Marta
- Tena Hidalgo Antonio Carlos
- Terrazas Terrazas Angel
- Terrazas Terrazas Angel
- Urdangaray Lopez Jesus
- Urdangaray Lopez Jesus
- Urdangaray Lopez Jesus
- Uriarte Chavarri Maria Del Rocio
- Urizar Fresno Estibaliz
- Vara Martin Maria Del Carmen
- Vara Martin Maria Del Carmen
- Vara Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 84, S 8, H M 12777, I/A 670 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Apoderado
- Antunes Alves Manuel Fernando
- Berlana Berlana Rafael
- Berzal Golderos Maria De Los Angeles
- Canovas Niella Francisco
- De Benito Alvarez Carlos
- De Benito Gonzalez Fernando Javier
- De Lera Losada Maria Teresa
- De Miguel Muñoz Jaime
- Embid Hernandez Maria Angeles
- Gandia Alapont Alejandro
- Gomez Trigo Miguel Angel
- Gonzalez Portillo Maria-angeles
- Guzman De La Hoz Begoña
- Iribas Revilla Cristobal Carlos
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Kaidi Ruiz Carim
- Lis De Miguel Rosa Maria
- Luengo Bravo Felipe Javier
- Mera Cascon Maria Del Mar
- Regata Cuesta Pedro Luis
- Reguero Naredo Beatriz
- Sainz Gutierrez Fernando
- Salazar Palma Fernando
- Sanz Massa Maria Elena
- Silva De Lapuerta Marta
- Urdangaray Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 78, S 8, H M 12777, I/A 664 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Administrador Solidario
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Navarro Perez Miguel Angel
- Salinas Nuñez Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 195, S 8, H GR 11889, I/A 17 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Iribas Revilla Cristobal Carlos
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Lis De Miguel Rosa Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 75, S 8, H M 12777, I/A 657 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Iribas Revilla Cristobal Carlos
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Lis De Miguel Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 74, S 8, H M 12777, I/A 656 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Cabanas Godino Pablo
- Iribas Revilla Cristobal Carlos
- Jimenez Jimenez Ricardo
- Lis De Miguel Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 73, S 8, H M 12777, I/A 654 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Empresa: AMBULANCIAS LOS CARMENES SL
Administrador Unico
- Jimenez Jimenez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 130, S 8, H GR 11613, I/A 8 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-18
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ JIMENEZ RICARDO
Mostramos los datos de JIMENEZ JIMENEZ RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ JIMENEZ RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos