BELINCHON MARQUEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BELINCHON MARQUEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BELINCHON MARQUEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARINA L'OLLETA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/06/2024 | |
MARINA L'OLLETA SL | Consejero | 04/06/2024 | |
ROUTE PONT SL | Administrador Unico | 12/12/2009 |
VINCULACIONES DE BELINCHON MARQUEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELINCHON MARQUEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: MARINA L'OLLETA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Belinchon Marquez Miguel Angel
- Calabuig Paris Rafael
- Costa Guasch Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 189926, I/A 6 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-03
Empresa: MARINA L'OLLETA SL
Consejero Delegado
Consejero
- ATICA PARTICIPACIONES FINANCIERAS SL
- Belinchon Marquez Miguel Angel
- Bustos Ferrer Julian
- Bustos Martinez Angel
- FORMENTERA YES TO ALL SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 189926, I/A 4 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-03
Empresa: PORTDOCK BALEAR SL
Liquidador
- Belinchon Marquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 223, S 8, H PM 14597, I/A 9 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Empresa: PORTDOCK BALEAR SL
Administrador Unico
- Belinchon Marquez Miguel Angel
Liquidador
- Belinchon Marquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 223, S 8, H PM 14597, I/A 9 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Liquidador
- Belinchon Marquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 62, S 8, H A 129501, I/A 5 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-03
Administrador Unico
- Belinchon Marquez Miguel Angel
Liquidador
- Belinchon Marquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 62, S 8, H A 129501, I/A 5 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-03
Empresa: PORTDOCK BALEAR SL
Socio Único
- Belinchon Marquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 223, S 8, H PM 14597, I/A 8 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-07
Empresa: PORTDOCK BALEAR SL
Administrador Unico
- Belinchon Marquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 121, S 8, H PM 14597, I/A 6 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-07
Administrador Unico
- Belinchon Marquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 59, S 8, H A 129501, I/A 1 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-03
Empresa: ROUTE PONT SL
Administrador Unico
- Belinchon Marquez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3166 , F 46, S 8, H A 105412, I/A 3 (12/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-03
Información de BELINCHON MARQUEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BELINCHON MARQUEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELINCHON MARQUEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos