PORTDOCK BALEAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Fornaris, 17
Código Postal 07007
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social PORTDOCK BALEAR SL
CIF B07647951
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PORTDOCK BALEAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PORTDOCK BALEAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Belinchon Marquez Miguel Angel | Administrador Unico | 13/05/2015 | 12/12/2023 |
Belinchon Marquez Miguel Angel | Socio Unico | 02/03/2021 | 12/12/2023 |
Belinchon Marquez Miguel Angel | Liquidador | 12/12/2023 | 12/12/2023 |
Castro Barranco Maria Pilar | Apoderado | 20/10/2020 | 12/12/2023 |
Gimenez Membrive Jose | Administrador Unico | 13/05/2015 | |
Gimenez Viaplana Marta | Apoderado | 21/11/2011 | 28/04/2015 |
ACTOS BORME DE PORTDOCK BALEAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 223, S 8, H PM 14597, I/A 9 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 223, S 8, H PM 14597, I/A 9 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 223, S 8, H PM 14597, I/A 9 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 223, S 8, H PM 14597, I/A 9 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 223, S 8, H PM 14597, I/A 9 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 223, S 8, H PM 14597, I/A 9 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 223, S 8, H PM 14597, I/A 8 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 122, S 8, H PM 14597, I/A 7 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-07
- a.- Construcción, rehabilitación, restauración, reparación, explotación, conservación y mantenimiento de: Edificaciones -viviendas, naves, polideportivos, aparcamientos, colegios-. Obras civiles -carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, obras marítimas y portuarias, urbanizaciones-. Toda clase
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 121, S 8, H PM 14597, I/A 6 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-07
- C/ FORNARIS 17 1º (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 121, S 8, H PM 14597, I/A 6 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-07