INFRAESTRUCTURAS MARITIMAS Y TERRESTRES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Patricio Ferrandiz, 69
Código Postal 03700
Municipio Dénia
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social INFRAESTRUCTURAS MARITIMAS Y TERRESTRES SL
CIF B54616669
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 10/02/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Belinchon Marquez Fernando
VINCULACIONES DE INFRAESTRUCTURAS MARITIMAS Y TERRESTRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFRAESTRUCTURAS MARITIMAS Y TERRESTRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Belinchon Marquez Fernando | Socio Unico | 26/01/2021 | 10/03/2022 |
Belinchon Marquez Miguel Angel | Administrador Unico | 30/03/2012 | 10/03/2022 |
Belinchon Marquez Miguel Angel | Liquidador | 10/03/2022 | 10/03/2022 |
Castro Barranco Maria Pilar | Apoderado | 14/09/2020 | 10/03/2022 |
ACTOS BORME DE INFRAESTRUCTURAS MARITIMAS Y TERRESTRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 62, S 8, H A 129501, I/A 5 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 62, S 8, H A 129501, I/A 5 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 62, S 8, H A 129501, I/A 5 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 62, S 8, H A 129501, I/A 5 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-03
- Rectificada la identidad del socio único que por error se hizo constar en la escritura de declaración de unipersonalidad que motivó la inscripción 3ª, siendo los datos correctos: DON MIGUEL ANGEL BELINCHON MARQUEZ, con NIF 43082981W
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 62, S 8, H A 129501, I/A 4 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 61, S 8, H A 129501, I/A 3 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 61, S 8, H A 129501, I/A 2 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 59, S 8, H A 129501, I/A 1 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-03
Dirección:C/ PATRICIO FERRANDIZ 69 3 4 (DENIA)
Comienzo de operaciones:10/02/12
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:a.- Construcción, rehabilitación, restauración, reparación, explotación, conservación y mantenimiento de: Edificaciones -viviendas, naves, polideportivos, aparcamientos, colegios-. Obras civiles -carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, obras marítimas, urbanizaciones-. Toda clase de bienes mue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 59, S 8, H A 129501, I/A 1 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-03