BEJARANO GONZALEZ ROSARIO
Informe ejecutivo de BEJARANO GONZALEZ ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BEJARANO GONZALEZ ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRURBAN SL | Apoderado Solidario | 17/06/2011 | 28/07/2014 |
ALMOFERSA SA | Apoderado Solidario | 25/02/2010 | 10/08/2012 |
PARAJE SANTA ELENA SL | Apoderado Solidario | 12/08/2009 | 10/08/2012 |
VINCULACIONES DE BEJARANO GONZALEZ ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEJARANO GONZALEZ ROSARIO
Empresa: AGRURBAN SL
Apoderado Solidario
- Bejarano Gonzalez Rosario
- Mendizabal Carredano Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891 , F 195, S 8, H SE 56549, I/A 10 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-41
Empresa: ALMOFERSA SA
Apoderado Solidario
- Bejarano Gonzalez Rosario
- Mendizabal Carredano Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4401 , F 151, S 8, H SE 34706,SE , I/ 17 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-41
Empresa: PARAJE SANTA ELENA SL
Apoderado Solidario
- Bejarano Gonzalez Rosario
- Mendizabal Carredano Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 114, S 8, H SE 63890, I/A 11 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-41
Información de BEJARANO GONZALEZ ROSARIO
Mostramos los datos de BEJARANO GONZALEZ ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEJARANO GONZALEZ ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos