ALMOFERSA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza San Francisco, 1
Código Postal 41004
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social ALMOFERSA SA
CIF A41940792
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ALMOFERSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMOFERSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bejarano Gonzalez Rosario | Apoderado Solidario | 25/02/2010 | 10/08/2012 |
CAJASOL INVERSIONES INMOBILIARIAS SA | Administrador Mancomunado | 25/02/2010 | 10/08/2012 |
CESTAINMOB SL | Administrador Mancomunado | 25/02/2010 | 10/08/2012 |
Mendizabal Carredano Gonzalo | Apoderado Solidario | 25/02/2010 | 10/08/2012 |
Trujillo Comesaña Manuel | Administrador Unico | 25/02/2010 |
ACTOS BORME DE ALMOFERSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4401 , F 152, S 8, H SE 34706,SE , I/ 20 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4401 , F 152, S 8, H SE 34706,SE , I/ 20 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4401 , F 152, S 8, H SE 34706,SE , I/ 20 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-131-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4401 , F 151, S 8, H SE 34706,SE , I/ 17 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS TOTALMENTE LOS ESTATUTOS, COMPRENDIENDO EL NUEVO TEXTO DE LOS MISMOS LOS ARTICULOS 1º A 33º, AMBOS INCLUSIVE.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2773 , F 80, S 8, H SE 34706,SE , I/ 16 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2773 , F 80, S 8, H SE 34706,SE , I/ 16 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2773 , F 80, S 8, H SE 34706,SE , I/ 16 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-41