PARAJE SANTA ELENA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza San Francisco, 1
Código Postal 41004
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social PARAJE SANTA ELENA SL
CIF B11583788
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PARAJE SANTA ELENA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARAJE SANTA ELENA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bejarano Gonzalez Rosario | Apoderado Solidario | 12/08/2009 | 10/08/2012 |
CAJASOL INVERSIONES INMOBILIARIAS SA | Apoderado Mancomunado | 16/06/2009 | 10/08/2012 |
CAJASOL INVERSIONES INMOBILIARIAS SA | Presidente | 16/06/2009 | 10/08/2012 |
CAJASOL INVERSIONES INMOBILIARIAS SA | Consejero | 16/06/2009 | 10/08/2012 |
CESTAINMOB SL | Apoderado Mancomunado | 16/06/2009 | 10/08/2012 |
CESTAINMOB SL | Consejero | 16/06/2009 | 10/08/2012 |
Gestora Estrategica De Activos Inmobiliarios Socie | Secretario | 16/06/2009 | 10/08/2012 |
Gestora Estrategica De Activos Inmobiliarios Socie | Apoderado Mancomunado | 16/06/2009 | 10/08/2012 |
Gestora Estrategica De Activos Inmobiliarios Socie | Consejero | 16/06/2009 | 10/08/2012 |
Mendizabal Carredano Gonzalo | Apoderado Solidario | 12/08/2009 | 10/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARAJE SANTA ELENA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4639 , F 208, S 8, H SE 63890, I/A 14 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4639 , F 208, S 8, H SE 63890, I/A 14 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-41
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4639 , F 208, S 8, H SE 63890, I/A 14 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-195-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 114, S 8, H SE 63890, I/A 11 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-41
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 113, S 8, H SE 63890, I/A 10 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-41
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 113, S 8, H SE 63890, I/A 10 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-41
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 113, S 8, H SE 63890, I/A 10 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-41