BAUTISTA SAGUES FERNANDO
Informe ejecutivo de BAUTISTA SAGUES FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAUTISTA SAGUES FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA | PreCoAudi | 08/11/2023 | |
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA | MiCoAudi | 08/11/2023 | |
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA | Consejero | 03/10/2018 | |
ABANTE ASESORES SA | Consejero | 28/05/2010 |
VINCULACIONES DE BAUTISTA SAGUES FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAUTISTA SAGUES FERNANDO
Empresa: ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA
Mbro.Cte.NyR
MiCoAudi
- Bautista Sagues Fernando
Pdte.Cte.NyR
PreCoAudi
- Bautista Sagues Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38380 , F 59, S 8, H M 674551, I/A 22 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Empresa: ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA
Mbro.Cte.NyR
- Bautista Sagues Fernando
Pdte.Cte.NyR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38380 , F 59, S 8, H M 674551, I/A 22 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Empresa: ABANTE ASESORES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bautista Sagues Fernando
- Casasus Olea Joaquin
- De La Viuda Villanueva Blanca Gadea
- Satrustegui Perez De Villaamil Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39847 , F 119, S 8, H M 260885, I/A 48 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Empresa: ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38380 , F 57, S 8, H M 674551, I/A 19 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
Empresa: ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA
Mbro.Cte.NyR
MiCoAudi
- Bautista Sagues Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38380 , F 52, S 8, H M 674551, I/A 13 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-28
Empresa: ARIMA REAL ESTATE SA
Auditor de Cuentas Consolidado
Consejero
Ent.Reg.Cont
Mbro.Cte.NyR
- Bautista Sagues Fernando
- Jimenez-blanco Carrillo De Albornoz David
- Stonex Cato Henning
MiCoAudi
- Bautista Sagues Fernando
- Jimenez-blanco Carrillo De Albornoz David
- Stonex Cato Henning
Pdte.Cte.NyR
SeCoAudi
Secr.Cte.NyR
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37876 , F 137, S 8, H M 674551, I/A 5 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Empresa: AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
Consejero
- Bautista Sagues Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34284 , F 45, S 8, H M 578698, I/A 98 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Empresa: AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arredondo Malo Luis Maria
- Bautista Sagues Fernando
- Jimenez-blanco Carrillo De Albornoz David
- Lopez De Herrera Oria Luis Alfonso
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34284 , F 38, S 8, H M 578698, I/A 81 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-28
Empresa: ABANTE ASESORES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bautista Sagues Fernando
- Casasus Olea Joaquin
- De La Viuda Villanueva Blanca Gadea
- Satrustegui Perez De Villaamil Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24234 , F 182, S 8, H M 260885, I/A 34 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-28
Empresa: AXIA REAL ESTATE SA
Consejero Delegado
Consejero
Ent.Reg.Cont
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32158 , F 174, S 8, H M 578698, I/A 4 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
VER MAS ACTOS
Información de BAUTISTA SAGUES FERNANDO
Mostramos los datos de BAUTISTA SAGUES FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAUTISTA SAGUES FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos