BASTERRA IRIGUIBEL SAIOA
Informe ejecutivo de BASTERRA IRIGUIBEL SAIOA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BASTERRA IRIGUIBEL SAIOA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
S Y S-AGROSAL SAL | Apoderado | 18/07/2022 | |
S Y S-AGROSAL SAL | Consejero | 14/12/2015 |
VINCULACIONES DE BASTERRA IRIGUIBEL SAIOA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASTERRA IRIGUIBEL SAIOA
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Apoderado
- Basterra Iriguibel Saioa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 43, S 8, H NA 8409, I/A 18 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero
- Basterra Basterra Alfredo
- Basterra Iriguibel Perkain
- Basterra Iriguibel Saioa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 42, S 8, H NA 8409, I/A 17 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
Consejero
- Basterra Basterra Alfredo
- Basterra Iriguibel Perkain
- Basterra Iriguibel Saioa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 39, S 8, H NA 8409, I/A 15 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
Consejero
- Basterra Basterra Alfredo
- Basterra Iriguibel Perkain
- Basterra Iriguibel Saioa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 39, S 8, H NA 8409, I/A 15 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
Consejero
- Basterra Basterra Alfredo
- Basterra Iriguibel Perkain
- Basterra Iriguibel Saioa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 39, S 8, H NA008409, I/A00014 (13/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
Consejero
- Basterra Basterra Alfredo
- Basterra Iriguibel Hector
- Basterra Iriguibel Saioa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 39, S 8, H NA008409, I/A00014 (13/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-31
Información de BASTERRA IRIGUIBEL SAIOA
Mostramos los datos de BASTERRA IRIGUIBEL SAIOA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASTERRA IRIGUIBEL SAIOA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos