BASTERRA IRIGUIBEL PERKAIN
Informe ejecutivo de BASTERRA IRIGUIBEL PERKAIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BASTERRA IRIGUIBEL PERKAIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
S Y S-AGROSAL SAL | Consejero Delegado | 02/03/2021 | |
S Y S-AGROSAL SAL | Presidente | 14/12/2015 | |
S Y S-AGROSAL SAL | Consejero | 14/12/2015 |
VINCULACIONES DE BASTERRA IRIGUIBEL PERKAIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASTERRA IRIGUIBEL PERKAIN
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero
- Basterra Basterra Alfredo
- Basterra Iriguibel Perkain
- Basterra Iriguibel Saioa
Presidente
- Basterra Iriguibel Perkain
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 42, S 8, H NA 8409, I/A 17 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
- Basterra Iriguibel Perkain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 42, S 8, H NA 8409, I/A 17 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
- Basterra Iriguibel Perkain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 42, S 8, H NA 8409, I/A 17 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
- Basterra Iriguibel Perkain
Consejero
- Basterra Basterra Alfredo
- Basterra Iriguibel Perkain
- Basterra Iriguibel Saioa
Presidente
- Basterra Iriguibel Perkain
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 39, S 8, H NA 8409, I/A 15 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
- Basterra Iriguibel Perkain
Consejero
- Basterra Basterra Alfredo
- Basterra Iriguibel Perkain
- Basterra Iriguibel Saioa
Presidente
- Basterra Iriguibel Perkain
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 39, S 8, H NA 8409, I/A 15 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
- Basterra Iriguibel Perkain
Consejero
- Basterra Basterra Alfredo
- Basterra Iriguibel Perkain
- Basterra Iriguibel Saioa
Presidente
- Basterra Iriguibel Perkain
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 39, S 8, H NA008409, I/A00014 (13/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
- Basterra Iriguibel Perkain
Presidente
- Basterra Iriguibel Perkain
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 39, S 8, H NA008409, I/A00014 (13/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
- Basterra Iriguibel Perkain
Presidente
- Basterra Iriguibel Perkain
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 38, S 8, H NA008409, I/A00013 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-31
Información de BASTERRA IRIGUIBEL PERKAIN
Mostramos los datos de BASTERRA IRIGUIBEL PERKAIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASTERRA IRIGUIBEL PERKAIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos