BASTERRA BASTERRA ALFREDO
Informe ejecutivo de BASTERRA BASTERRA ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BASTERRA BASTERRA ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
S Y S-AGROSAL SAL | Secretario | 14/12/2015 | |
S Y S-AGROSAL SAL | Consejero | 14/12/2015 |
VINCULACIONES DE BASTERRA BASTERRA ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASTERRA BASTERRA ALFREDO
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero
- Basterra Basterra Alfredo
- Basterra Iriguibel Perkain
- Basterra Iriguibel Saioa
Presidente
Secretario
- Basterra Basterra Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 42, S 8, H NA 8409, I/A 17 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
Consejero
- Basterra Basterra Alfredo
- Basterra Iriguibel Perkain
- Basterra Iriguibel Saioa
Presidente
Secretario
- Basterra Basterra Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 39, S 8, H NA 8409, I/A 15 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
Consejero
- Basterra Basterra Alfredo
- Basterra Iriguibel Perkain
- Basterra Iriguibel Saioa
Presidente
Secretario
- Basterra Basterra Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 39, S 8, H NA 8409, I/A 15 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
Consejero
- Basterra Basterra Alfredo
- Basterra Iriguibel Perkain
- Basterra Iriguibel Saioa
Presidente
Secretario
- Basterra Basterra Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 39, S 8, H NA008409, I/A00014 (13/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
Consejero
- Basterra Basterra Alfredo
- Basterra Iriguibel Hector
- Basterra Iriguibel Saioa
Presidente
Secretario
- Basterra Basterra Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 39, S 8, H NA008409, I/A00014 (13/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Basterra Basterra Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 38, S 8, H NA008409, I/A00013 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-31
Empresa: S Y S-AGROSAL SAL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Basterra Basterra Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 381 , F 38, S 8, H NA008409, I/A00013 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-31
Información de BASTERRA BASTERRA ALFREDO
Mostramos los datos de BASTERRA BASTERRA ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASTERRA BASTERRA ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos