BARROSO RODRIGUEZ LORENA
Informe ejecutivo de BARROSO RODRIGUEZ LORENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARROSO RODRIGUEZ LORENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Solidario | 28/03/2018 |
VINCULACIONES DE BARROSO RODRIGUEZ LORENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARROSO RODRIGUEZ LORENA
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Solidario
- Arenas Garcia Manuel Jesus
- Barroso Rodriguez Lorena
- Benitez Clavijo Jose Manuel
- Bertholet Moreno Victoria
- Carranza Ortega Nicolas
- Del Cerro Del Cerro Fatima
- Gallardo Monje Jose Enrique
- Gomez Adelaida Nuria
- Gutierrez Del Cerro Maria Virginia
- Menendez Ortiz De Zarate Julian Carlos
- Muñoz Herrera Jesus
- Muñoz Molina Maria Jesus
- Ochoa Sanchez Maria Del Carmen
- Ovalle Trigueros Maria Del Mar
- Pedrero Garcia Carlos
- Pineda Quinta Isidoro
- Reguera Gutierrez Alejandro
- Ruiz Miranda Carlos Antonio
- Ruiz Vega Jose Angel
- Ruiz Vega Leticia
- Silva Pliego Esperanza Macarena
- Suizo Hernandez David
- Villegas Romero Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10370, L 7651, F 86, S 8, H V 178351, I/A 93 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-46
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45823 , F 158, S 8, H B 41232, I/A 1080 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45823 , F 15, S 8, H B 41232, I/A 1000 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
Empresa: CAIXABANK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45216 , F 193, S 8, H B 41232, I/A 975 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-08
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45216 , F 192, S 8, H B 41232, I/A 974 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-08
Empresa: INFORMES TRAMITES Y SERVICIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25553 , F 6, S 8, H M 39461, I/A 133 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-28
Empresa: INFORMES TRAMITES Y SERVICIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25553 , F 6, S 8, H M 39461, I/A 132 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-28
Empresa: INFORMES TRAMITES Y SERVICIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25553 , F 6, S 8, H M 39461, I/A 131 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-28
Empresa: INFORMES TRAMITES Y SERVICIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25553 , F 6, S 8, H M 39461, I/A 130 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-28
Información de BARROSO RODRIGUEZ LORENA
Mostramos los datos de BARROSO RODRIGUEZ LORENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARROSO RODRIGUEZ LORENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos