FERNANDEZ MARTINEZ LAURA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MARTINEZ LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 34
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ MARTINEZ LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 02/08/2024 | |
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA E.F.C. SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2024 | |
STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA E.F.C. SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/06/2024 | |
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 19/12/2022 | |
GESTINOVA 99 SL | Apoderado | 15/11/2021 | |
GESTINOVA 99 SL | Apoderado Solidario | 08/10/2021 | |
MARTINEZ ADVICE AND SERVICES SL | Socio Unico | 06/08/2019 | |
MARTINEZ ADVICE AND SERVICES SL | Administrador Unico | 06/08/2019 | |
GESTINOVA 99 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/07/2018 | |
ALIPHOS IBERIA SA | Apoderado Solidario | 20/11/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MARTINEZ LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MARTINEZ LAURA
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Aguera Perez Maria Lourdes
- Almendariz Arribas Silvia
- Arranz Martin Maria Del Carmen
- Atienza Cuervo Mariola
- Ballesteros Prada Maria Paz
- Batista Chicano Rosa Delia
- Bonaque Rodriguez Beatriz
- Cano Cano Jose Ramon
- Carrasco Gamez Martin
- Carrasco Jurado Noelia
- Carreras Romero Juan
- Casal Cal Jorge Luis
- Cascarejo Oya Javier
- Duarte Aranda Candida
- Fernandez Garcia Zaira Del Carmen
- Fernandez Martinez Laura
- Fernandez Sanchez Sergio
- Gil Lopez Juan Manuel
- Gude Pesquera Sonia Carolina
- Hernando Tirado Susana
- Manrique Lopez Jenifer
- Marques Guil Rocio
- Martinez Jimenez Maria Del Mar
- Medina Laguna Ana Maria
- Mendez Alvear Erick Santiago
- Moreno Luna Juan Jose
- Moreno Oteros Felipe
- Nuño Diaz Aguado Almudena
- Pareja Martinez Diego Manuel
- Rodriguez Fernandez Romulo
- Roman Romillo Laura
- Torrejon Barco Tania
- Villaverde Rodriguez Berta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 17,A , I/ 4731 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcala Sanchez Enrique
- Alfageme Garcia Oscar
- Costa Peixoto Rui Miguel
- Di Bugno Matteo
- Diaz Sanchez Eloisa
- Fernandez Martinez Laura
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Ruiz Carolina
- Isla Botia Adelaida
- Llorente Adrados Luis
- Mena Sanchez Monica
- Montes Destar Noemi
- Navas Pascual Marta
- Perez Chicharro Ascension
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sierra Llach Cristina
- Vargas Bartolome Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 588879, I/A 125 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Apoderado Mancomunado
- Alcala Sanchez Enrique
- Alcala Sanchez Enrique
- Alcala Sanchez Enrique
- Alfageme Garcia Oscar
- Alfageme Garcia Oscar
- Alfageme Garcia Oscar
- Carretero Villarreal Sergio
- Carretero Villarreal Sergio
- Carretero Villarreal Sergio
- Di Bugno Matteo
- Di Bugno Matteo
- Diaz Sanchez Eloisa
- Diaz Sanchez Eloisa
- Fernandez Martinez Laura
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Ruiz Carolina
- Gomez Ruiz Carolina
- Gomez Ruiz Carolina
- Isla Botia Adelaida
- Isla Botia Adelaida
- Isla Botia Adelaida
- Llorente Adrados Luis
- Llorente Adrados Luis
- Llorente Adrados Luis
- Mena Sanchez Monica
- Mena Sanchez Monica
- Montes Destar Noemi
- Montes Destar Noemi
- Montes Destar Noemi
- Navas Pascual Marta
- Navas Pascual Marta
- Perez Chicharro Ascension
- Perez Chicharro Ascension
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sierra Llach Cristina
- Sierra Llach Cristina
- Sierra Llach Cristina
- Vargas Bartolome Susana
- Vargas Bartolome Susana
Apoderado Solidario
- Alcala Sanchez Enrique
- Alfageme Garcia Oscar
- Carretero Villarreal Sergio
- Di Bugno Matteo
- Diaz Sanchez Eloisa
- Fernandez Martinez Laura
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Ruiz Carolina
- Isla Botia Adelaida
- Llorente Adrados Luis
- Mena Sanchez Monica
- Montes Destar Noemi
- Navas Pascual Marta
- Perez Chicharro Ascension
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sierra Llach Cristina
- Vargas Bartolome Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 588879, I/A 125 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Apoderado Solidario
- Alcala Sanchez Enrique
- Alonso Villafuertes Alicia
- Arias Cuevas Alberto
- Beltran Ortega Raquel
- Bravo Cayuela Belen
- Cavero Torres Erika
- Costa Peixoto Rui Miguel
- Di Bugno Matteo
- Doblas Estafe Alvaro
- Encabo Calonge Belen
- Fernandez Higueras David
- Fernandez Martinez Laura
- Fernandez Robles Mari Paz
- Gomez Ruiz Carolina
- Hurtado Castaño Elena
- Jerez Halcon Natalia
- Lazaro Gonzalvez Carlos
- Llorente Adrados Luis
- Monsoriu Bayarri Vicent
- Mur Palmes Maria Pilar
- Navas Pascual Marta
- PYRAMID CONSULTING SL
- Rio Martin Marta Marina
- Rivas Gomez Ainhoa
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sanchez Jauregui Daniel
- Vargas Bartolome Susana
- Vegas Frances Carolina
- Villanueva Santiago Carlos
- Zazo Madrid Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 588879, I/A 122 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Apoderado
- Alcala Sanchez Enrique
- Alonso Villafuertes Alicia
- Arias Cuevas Alberto
- Beltran Ortega Raquel
- Bravo Cayuela Belen
- Carretero Villareal Sergio
- Cavero Torres Erika
- Di Bugno Matteo
- Doblas Estafe Alvaro
- Encabo Calonge Belen
- Fernandez Higueras David
- Fernandez Martinez Laura
- Fernandez Robles Mari Paz
- Gomez Ruiz Carolina
- Hurtado Castaño Elena
- Jerez Halcon Natalia
- Lazaro Gozalvez Carlos
- Llorente Adrados Luis
- Monsoriu Bayarri Vicente
- Mur Palmes Maria Pilar
- Navas Pascual Marta
- PYRAMID CONSULTING SL
- Rio Martin Marta Marina
- Rivas Gomez Ainhoa
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sanchez Jauregui Daniel
- Vargas Bartolome Susana
- Vegas Frances Carolina
- Zazo Madrid Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 588879, I/A 122 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcala Sanchez Enrique
- Blanco Barragan Antonio
- Costa Peixoto Rui Miguel
- Di Bugno Matteo
- Fernandez Martinez Laura
- Gomez Delgado Raul
- Llorente Adrados Luis
- Perales Gonzalez Maria Victoria
- Perez Chicharro Ascension
- Rio Martin Marta Marina
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sierra Llach Cristina
- Vargas Bartolome Susana
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 588879, I/A 121 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Apoderado
- Alcala Sanchez Enrique
- Alcala Sanchez Enrique
- Alcala Sanchez Enrique
- Alcala Sanchez Enrique
- Alfageme Garcia Oscar
- Beltran Ortega Raquel
- Beltran Ortega Raquel
- Blanco Barragan Antonio
- Blanco Barragan Antonio
- Blanco Barragan Antonio
- Carretero Villarreal Sergio
- Carretero Villarreal Sergio
- Carretero Villarreal Sergio
- Carretero Villarreal Sergio
- Di Bugno Matteo
- Di Bugno Matteo
- Di Bugno Matteo
- Di Bugno Matteo
- Fernandez Higueras David
- Fernandez Higueras David
- Fernandez Martinez Laura
- Fernandez Martinez Laura
- Fernandez Martinez Laura
- Fernandez Martinez Laura
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Ruiz Carolina
- Gomez Ruiz Carolina
- Lazaro Gozalvez Carlos
- Lazaro Gozalvez Carlos
- Lazaro Gozalvez Carlos
- Lazaro Gozalvez Carlos
- Llorente Adrados Luis
- Llorente Adrados Luis
- Llorente Adrados Luis
- Llorente Adrados Luis
- Martin Mulero Juan Luis
- Moreno Gonzalez Alicia
- Moreno Gonzalez Alicia
- Moreno Gonzalez Alicia
- Moreno Gonzalez Alicia
- Perales Gonzalez Maria Victoria
- Perales Gonzalez Maria Victoria
- Perales Gonzalez Maria Victoria
- Perales Gonzalez Maria Victoria
- Perez Chicharro Ascension
- Perez Chicharro Ascension
- Perez Chicharro Ascension
- Rio Martin Marta Marina
- Rio Martin Marta Marina
- Rio Martin Marta Marina
- Rio Martin Marta Marina
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sierra Llach Cristina
- Sierra Llach Cristina
- Sierra Llach Cristina
- Sierra Llach Cristina
- Vargas Bartolome Susana
- Vargas Bartolome Susana
- Vargas Bartolome Susana
- Vargas Bartolome Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 588879, I/A 121 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Apoderado
- Alcala Sanchez Enrique
- Alcala Sanchez Enrique
- Alcala Sanchez Enrique
- Alcala Sanchez Enrique
- Alfageme Garcia Oscar
- Beltran Ortega Raquel
- Beltran Ortega Raquel
- Blanco Barragan Antonio
- Blanco Barragan Antonio
- Blanco Barragan Antonio
- Carretero Villarreal Sergio
- Carretero Villarreal Sergio
- Carretero Villarreal Sergio
- Carretero Villarreal Sergio
- Di Bugno Matteo
- Di Bugno Matteo
- Di Bugno Matteo
- Di Bugno Matteo
- Fernandez Higueras David
- Fernandez Higueras David
- Fernandez Martinez Laura
- Fernandez Martinez Laura
- Fernandez Martinez Laura
- Fernandez Martinez Laura
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Ruiz Carolina
- Gomez Ruiz Carolina
- Lazaro Gozalvez Carlos
- Lazaro Gozalvez Carlos
- Lazaro Gozalvez Carlos
- Lazaro Gozalvez Carlos
- Llorente Adrados Luis
- Llorente Adrados Luis
- Llorente Adrados Luis
- Llorente Adrados Luis
- Martin Mulero Juan Luis
- Moreno Gonzalez Alicia
- Moreno Gonzalez Alicia
- Moreno Gonzalez Alicia
- Moreno Gonzalez Alicia
- Perales Gonzalez Maria Victoria
- Perales Gonzalez Maria Victoria
- Perales Gonzalez Maria Victoria
- Perales Gonzalez Maria Victoria
- Perez Chicharro Ascension
- Perez Chicharro Ascension
- Perez Chicharro Ascension
- Rio Martin Marta Marina
- Rio Martin Marta Marina
- Rio Martin Marta Marina
- Rio Martin Marta Marina
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sierra Llach Cristina
- Sierra Llach Cristina
- Sierra Llach Cristina
- Sierra Llach Cristina
- Vargas Bartolome Susana
- Vargas Bartolome Susana
- Vargas Bartolome Susana
- Vargas Bartolome Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42583 , F 179, S 8, H M 588879, I/A 113 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-28
Apoderado
- Alcala Sanchez Enrique
- Alcala Sanchez Enrique
- Alcala Sanchez Enrique
- Alcala Sanchez Enrique
- Alfageme Garcia Oscar
- Beltran Ortega Raquel
- Beltran Ortega Raquel
- Blanco Barragan Antonio
- Blanco Barragan Antonio
- Blanco Barragan Antonio
- Carretero Villareal Sergio
- Carretero Villareal Sergio
- Carretero Villareal Sergio
- Di Bugno Matteo
- Di Bugno Matteo
- Di Bugno Matteo
- Di Bugno Matteo
- Fernandez Higueras David
- Fernandez Higueras David
- Fernandez Martinez Laura
- Fernandez Martinez Laura
- Fernandez Martinez Laura
- Fernandez Martinez Laura
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Ruiz Carolina
- Gomez Ruiz Carolina
- Lazaro Gozalvez Carlos
- Lazaro Gozalvez Carlos
- Lazaro Gozalvez Carlos
- Lazaro Gozalvez Carlos
- Llorente Adrados Luis
- Llorente Adrados Luis
- Llorente Adrados Luis
- Llorente Adrados Luis
- Martin Mulero Juan Luis
- Martin Prada Jose Maria
- Martin Prada Jose Maria
- Martin Prada Jose Maria
- Martin Prada Jose Maria
- Moreno Gonzalez Alicia
- Moreno Gonzalez Alicia
- Moreno Gonzalez Alicia
- Moreno Gonzalez Alicia
- Perales Gonzalez Maria Victoria
- Perales Gonzalez Maria Victoria
- Perales Gonzalez Maria Victoria
- Perales Gonzalez Maria Victoria
- Perez Chicharro Ascension
- Perez Chicharro Ascension
- Perez Chicharro Ascension
- Rio Martin Marta Marina
- Rio Martin Marta Marina
- Rio Martin Marta Marina
- Rio Martin Marta Marina
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Vargas Bartolome Susana
- Vargas Bartolome Susana
- Vargas Bartolome Susana
- Vargas Bartolome Susana
- Villareal Sergio Carretero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42583 , F 179, S 8, H M 588879, I/A 113 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-28
Apoderado Mancomunado
- Alcala Sanchez Enrique
- Alcala Sanchez Enrique
- Alcala Sanchez Enrique
- Alfageme Garcia Oscar
- Alfageme Garcia Oscar
- Alfageme Garcia Oscar
- Carretero Villarreal Sergio
- Carretero Villarreal Sergio
- Carretero Villarreal Sergio
- Di Bugno Matteo
- Di Bugno Matteo
- Diaz Sanchez Eloisa
- Diaz Sanchez Eloisa
- Fernandez Martinez Laura
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Ruiz Carolina
- Gomez Ruiz Carolina
- Gomez Ruiz Carolina
- Isla Botia Adelaida
- Isla Botia Adelaida
- Isla Botia Adelaida
- Llorente Adrados Luis
- Llorente Adrados Luis
- Llorente Adrados Luis
- Mena Sanchez Monica
- Mena Sanchez Monica
- Montes Destar Noemi
- Montes Destar Noemi
- Montes Destar Noemi
- Navas Pascual Marta
- Navas Pascual Marta
- Perez Chicharro Ascension
- Perez Chicharro Ascension
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sierra Llach Cristina
- Sierra Llach Cristina
- Sierra Llach Cristina
- Vargas Bartolome Susana
- Vargas Bartolome Susana
Apoderado Solidario
- Alcala Sanchez Enrique
- Alfageme Garcia Oscar
- Carretero Villarreal Sergio
- Di Bugno Matteo
- Diaz Sanchez Eloisa
- Fernandez Martinez Laura
- Gomez Delgado Raul
- Gomez Ruiz Carolina
- Isla Botia Adelaida
- Llorente Adrados Luis
- Mena Sanchez Monica
- Montes Destar Noemi
- Navas Pascual Marta
- Perez Chicharro Ascension
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Nogueira Maria Belen
- Romero Ortiz Maria Belen
- Sacedo Arriola Ana-maria
- Sierra Llach Cristina
- Vargas Bartolome Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42583 , F 176, S 8, H M 588879, I/A 111 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ MARTINEZ LAURA
Mostramos los datos de FERNANDEZ MARTINEZ LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MARTINEZ LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos