FERNANDEZ SANCHEZ SERGIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SANCHEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ SANCHEZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 02/08/2024 | |
CERRAJERIA AIMAR SL | Administrador Unico | 29/08/2023 | |
DIECOLPET SL | Consejero Delegado Solidario | 21/01/2022 | |
DIECOLPET SL | Consejero | 21/01/2022 | |
DIECOLPET SL | Presidente | 21/01/2022 | |
TROTAMUNDOS MALLORCA SL | Administrador Solidario | 24/08/2020 | |
PELETERIA SERRANO SL | Consejero | 30/06/2011 | |
THE KITCHEN IS CLOSE SL | Consejero Delegado | 10/02/2011 | |
THE KITCHEN IS CLOSE SL | Consejero | 10/02/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SANCHEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SANCHEZ SERGIO
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Aguera Perez Maria Lourdes
- Almendariz Arribas Silvia
- Arranz Martin Maria Del Carmen
- Atienza Cuervo Mariola
- Ballesteros Prada Maria Paz
- Batista Chicano Rosa Delia
- Bonaque Rodriguez Beatriz
- Cano Cano Jose Ramon
- Carrasco Gamez Martin
- Carrasco Jurado Noelia
- Carreras Romero Juan
- Casal Cal Jorge Luis
- Cascarejo Oya Javier
- Duarte Aranda Candida
- Fernandez Garcia Zaira Del Carmen
- Fernandez Martinez Laura
- Fernandez Sanchez Sergio
- Gil Lopez Juan Manuel
- Gude Pesquera Sonia Carolina
- Hernando Tirado Susana
- Manrique Lopez Jenifer
- Marques Guil Rocio
- Martinez Jimenez Maria Del Mar
- Medina Laguna Ana Maria
- Mendez Alvear Erick Santiago
- Moreno Luna Juan Jose
- Moreno Oteros Felipe
- Nuño Diaz Aguado Almudena
- Pareja Martinez Diego Manuel
- Rodriguez Fernandez Romulo
- Roman Romillo Laura
- Torrejon Barco Tania
- Villaverde Rodriguez Berta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 17,A , I/ 4731 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: CERRAJERIA AIMAR SL
Administrador Unico
- Fernandez Sanchez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48933 , F 106, S 8, H B 601494, I/A 1 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-08
Empresa: DIECOLPET SL
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Requejo Vanesa
- Fernandez Sanchez Sergio
Consejero
- Alvarez Castelao Francisco
- Fernandez Requejo Vanesa
- Fernandez Sanchez Sergio
- Hevia Sanchez David
Presidente
- Fernandez Sanchez Sergio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4394 , F 219, S 8, H AS 56449, I/A 3 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-33
Empresa: DIECOLPET SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Requejo Vanesa
- Fernandez Sanchez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4394 , F 219, S 8, H AS 56449, I/A 3 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-33
Empresa: COMEDOR ESCOLAR TREBOL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Sanchez Sergio
- Sanchez Martinez Maria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1932 , F 99, S 8, H PM 41830, I/A 4 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-07
Empresa: DIECOLPET SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Requejo Vanesa
- Fernandez Sanchez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4394 , F 217, S 8, H AS 56449, I/A 1 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-33
Empresa: VIA CAPITANA SL
Liquidador Mancomunado
- Fernandez Sanchez Sergio
- Lopez Villalta Gomez Jose Ramon
- Vaquero Martin Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24668 , F 18, S 8, H M 443977, I/A 2 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Empresa: VIA CAPITANA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Sanchez Sergio
- Lopez Villalta Gomez Jose Ramon
- Vaquero Martin Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24668 , F 18, S 8, H M 443977, I/A 2 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Empresa: PELETERIA SERRANO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Arias Juan Jose
- Fernandez Sanchez Maria Blanca
- Fernandez Sanchez Pedro
- Fernandez Sanchez Sergio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4283 , F 72, S 8, H M 71101, I/A 4 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-28
Empresa: THE KITCHEN IS CLOSE SL
Consejero Delegado
- Fernandez Sanchez Sergio
Consejero
- Fernandez Sanchez Maria Blanca
- Fernandez Sanchez Pedro
- Fernandez Sanchez Sergio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28442 , F 205, S 8, H M 512142, I/A 1 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
Información de FERNANDEZ SANCHEZ SERGIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ SANCHEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SANCHEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos