BARRAGAN SANCHEZ VERONICA
Informe ejecutivo de BARRAGAN SANCHEZ VERONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARRAGAN SANCHEZ VERONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Solidario | 25/09/2019 | |
CAIXABANK SA | Apoderado Solidario | 23/02/2017 | |
CAIXABANK SA | Apoderado Solidario | 28/12/2016 | |
CAIXABANK SA | Apoderado Solidario | 05/09/2016 |
VINCULACIONES DE BARRAGAN SANCHEZ VERONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRAGAN SANCHEZ VERONICA
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Solidario
- Abadia Briante Pedro Jose
- Alcalde Miras Marta
- Alvarez Perez Francisco Ismael
- Amoros Traveset Marcel
- Balado Zamorano Francisco Javier
- Barragan Sanchez Veronica
- Burgos Solans David
- Caceres Garcia Ismael
- Correa Galeote David
- Davila Aguilar Cristina
- Delgado Rubio Santiago Jose
- Fernandez Gonzalez Ana Belen
- Fernandez Guevara Maria Del Carmen
- Fernandez Rodriguez Jeannette
- Garcia Elbal Francisco
- Garcia Fernandez Fernando
- Grajera Fernandez Salguero Jose Maria
- Ibañez Rodriguez Ernesto Manuel
- Leo Chaves Julia
- Lillo De Los Rios Elia Ana
- Lopez Baena Alberto
- Lopez Torrejon Maria Soledad
- Marcos Martinez Santiago
- Marin Vargas Cristina
- Mendez Alfonso Christian
- Mendoza Moral Angel
- Moreno Porro Maria De Los Angeles
- Rodriguez Viñals Botana Francisco
- Rodriguez Viñals Causiño Francisco De Asis
- Romero Maclino Sergio
- Ruiz Castellanos Miguel Angel
- Ruiz Pastor Francisco Jesus
- Sanchez Taboada Evaristo
- Turel Rodriguez Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10614, L 7895, F 139, S 8, H V 178351, I/A 328 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-46
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45823 , F 16, S 8, H B 41232, I/A 1001 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
Empresa: CAIXABANK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45216 , F 193, S 8, H B 41232, I/A 975 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-08
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Solidario
- Alonso Buzon Raquel
- Angel Margeli Larissa
- Barragan Sanchez Veronica
- Carbonell Collado Angel
- Chiquinquira Olivares Eledis
- Garcia Ortega Marta
- Jesus Tabuenca Carlos
- Lalin Loureiro Maria Isabel
- Martinez Ruiz Isabel Raquel
- Menendez Ortiz De Zarate Julian Carlos
- Mohedano Fresno Jorge
- Nielles Sanchez Ana
- Osona Alvarado Isabel
- Paniagua Fernandez Susana
- Rios Gonzalez Elsa
- Rivero Crujera Juan Antonio
- Zaragoza Junca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45216 , F 123, S 8, H B 41232, I/A 940 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-08
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Solidario
- Alonso Buzon Raquel
- Barragan Sanchez Veronica
- Carbonell Collado Angel
- Garcia Ortega Marta
- Hernandez Montes Victor Fernando
- Jesus Tabuenca Carlos
- Lalin Loureiro Maria Isabel
- Martinez Ruiz Isabel Raquel
- Menendez Ortiz De Zarate Julian Carlos
- Mohedano Fresno Jorge
- Nielles Sanchez Ana
- Osona Alvarado Isabel
- Paniagua Fernandez Susana
- Rios Gonzalez Elsa
- Rivero Crujera Juan Antonio
- Zaragoza Junca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45216 , F 123, S 8, H B 41232, I/A 939 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-08
Información de BARRAGAN SANCHEZ VERONICA
Mostramos los datos de BARRAGAN SANCHEZ VERONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRAGAN SANCHEZ VERONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos