BARROSO GONZALEZ EMILIO
Informe ejecutivo de BARROSO GONZALEZ EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BARROSO GONZALEZ EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DECOTHERAPY SL | Auditor Suplente | 13/03/2023 | |
EUROTRADING 116-118 SL | Auditor Suplente | 31/01/2023 | |
EXIDE TRANSPORTATION HOLDING EUROPE SL | Auditor Suplente | 18/04/2022 | |
ECOMAMPARA SA | Auditor Suplente | 15/10/2020 | |
ALTRANSBERT SL | Auditor | 14/03/2019 | |
EXIDE TRANSPORTATION HOLDING EUROPE SL | Auditor | 01/06/2018 | |
CADOR ESPACIOS SA | Auditor Suplente | 28/02/2018 | |
TECHNOSAFE (BUSINESS ADVANCED SECURITY) SL | Auditor | 14/06/2016 | |
TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | Auditor | 06/03/2012 | |
TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | Auditor de Cuentas Concursal | 06/03/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BARROSO GONZALEZ EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARROSO GONZALEZ EMILIO
Empresa: TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL
Auditor
- Barroso Gonzalez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36077 , F 202, S 8, H M 413627, I/A 49 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Empresa: DECOTHERAPY SL
Auditor
Auditor Suplente
- Barroso Gonzalez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48415 , F 216, S 8, H B 549675, I/A 10 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
Empresa: EUROTRADING 116-118 SL
Auditor Suplente
- Barroso Gonzalez Emilio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16008 , F 193, S 8, H M 270874, I/A 10 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Auditor Suplente
- Barroso Gonzalez Emilio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639 , F 123, S 8, H GU 7968, I/A 39 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-19
Empresa: ALICIA VELARDE VALIENTE
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALICIA VELARDE VALIENTE
Nif:50830224V
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Barroso Gonzalez Emilio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:11/11/2020
Número Procedimiento Concursal:591/2020
Datos Registrales:
Tomo:
39930
Libro:
0
Folio:
150
Hoja:
8-709204
Inscripción:
3
Fecha Inscripción17/06/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39930 , F 150, S 8, H M 709204, I/A 3 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-28
Empresa: ALICIA VELARDE VALIENTE
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALICIA VELARDE VALIENTE
Nif:50830224V
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Barroso Gonzalez Emilio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:11/11/2020
Número Procedimiento Concursal:591/2020
Datos Registrales:
Tomo:
39930
Libro:
0
Folio:
150
Hoja:
8-709204
Inscripción:
3
Fecha Inscripción17/06/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39930 , F 150, S 8, H M 709204, I/A 3 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-28
Empresa: ECOMAMPARA SA
Auditor Suplente
- Barroso Gonzalez Emilio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 83, S 8, H TO 12045, I/A 24 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-45
Empresa: ALTRANSBERT SL
Auditor
- Barroso Gonzalez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594 , F 198, S 8, H M 91552, I/A 11 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Auditor
- Barroso Gonzalez Emilio
- Garcia Corces Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 76, S 8, H GU 7968, I/A 25 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-19
Empresa: CADOR ESPACIOS SA
Auditor Suplente
- Barroso Gonzalez Emilio
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26765 , F 103, S 8, H M 343004, I/A 22 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
VER MAS ACTOS
Información de BARROSO GONZALEZ EMILIO
Mostramos los datos de BARROSO GONZALEZ EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARROSO GONZALEZ EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos