GARCIA CORCES JUAN PABLO
Informe ejecutivo de GARCIA CORCES JUAN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 26
Empresas activas: 20
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE GARCIA CORCES JUAN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUALFOMBRA SL | Auditor | 04/06/2024 | |
ESTACION DE SERVICIO TEBAR SL | Auditor | 29/02/2024 | |
SUALFOMBRA SL | Auditor | 28/06/2023 | |
ESTACION DE SERVICIO TEBAR SL | Auditor | 02/05/2023 | |
TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | Auditor Suplente | 27/03/2023 | |
EUROTRADING 116-118 SL | Auditor | 31/01/2023 | |
MIA REPRESENTACIONES ARTISTICAS SL | Auditor | 30/01/2023 | |
ENERGIA INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO CYL SL | Auditor | 11/08/2022 | |
VIGOGER INDUSTRIAS CARNICAS SL | Auditor | 03/05/2022 | |
BAUWERK ENGINYERIA SL | Auditor | 30/07/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA CORCES JUAN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CORCES JUAN PABLO
Empresa: SUALFOMBRA SL
Auditor
- Garcia Corces Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 11686, I/A 16 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-03
Empresa: ESTACION DE SERVICIO TEBAR SL
Auditor
- Garcia Corces Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 119, S 8, H CU 3709, I/A 6 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-16
Empresa: SUALFOMBRA SL
Auditor
- Garcia Corces Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4080 , F 178, S 8, H A 11686, I/A 14 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-03
Empresa: ESTACION DE SERVICIO TEBAR SL
Auditor
- Garcia Corces Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 119, S 8, H CU 3709, I/A 5 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-16
Empresa: TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL
Auditor Suplente
- Garcia Corces Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36077 , F 202, S 8, H M 413627, I/A 49 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Empresa: EUROTRADING 116-118 SL
Auditor Suplente
Auditor
- Garcia Corces Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16008 , F 193, S 8, H M 270874, I/A 10 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Empresa: MIA REPRESENTACIONES ARTISTICAS SL
Auditor
- Garcia Corces Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29941 , F 13, S 8, H M 538867, I/A 7 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: LIMARI INVESTMENTS SL
Liquidador
- Garcia Corces Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22034 , F 154, S 8, H M 136216, I/A 7 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Empresa: LIMARI INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Garcia Corces Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22034 , F 154, S 8, H M 136216, I/A 7 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Auditor
- Garcia Corces Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 112, S 8, H VA 30303, I/A 5 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-47
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA CORCES JUAN PABLO
Mostramos los datos de GARCIA CORCES JUAN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CORCES JUAN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos