BARCA GUITIAN JOSE ALFREDO
Informe ejecutivo de BARCA GUITIAN JOSE ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BARCA GUITIAN JOSE ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PETRUS TRADING SL | Administrador Solidario | 12/11/2019 | |
IRBA SL | Administrador Solidario | 12/11/2019 | |
PARQUE GALLAECIA SL | Administrador Mancomunado | 09/04/2014 | 26/06/2014 |
TRANSPORTES OTERO VILLAR SL | Administrador Concursal | 15/10/2010 | 24/10/2012 |
VINCULACIONES DE BARCA GUITIAN JOSE ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARCA GUITIAN JOSE ALFREDO
Empresa: IRBA SL
Administrador Solidario
- Barca Guitian Jose Alfredo
- Barca Pose Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 147, S 8, H SC 18592, I/A 3 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-15
Empresa: PETRUS TRADING SL
Administrador Solidario
- Barca Guitian Jose Alfredo
- Barca Pose Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 142, S 8, H SC 17087, I/A 4 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-15
Empresa: PARQUE GALLAECIA SL
Administrador Mancomunado
- Barca Guitian Jose Alfredo
- Del Rio Hernandez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837, L 2837, F 75, S 8, H PO 32582, I/A 7 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-36
Empresa: PARQUE GALLAECIA SL
Administrador Mancomunado
- Barca Guitian Jose Alfredo
- Del Rio Hernandez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837, L 2837, F 74, S 8, H PO 32582, I/A 6 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-36
Empresa: TRANSPORTES OTERO VILLAR SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES OTERO VILLAR SL
Nif:B36722817
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Barca Guitian Jose Alfredo
Juzgado:MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Número:3
Juez / Ponente:ELENA GARCIA FIGUEIRA
Fecha de Resolución:22/09/2010
Número Procedimiento Concursal:196/2010
Datos Registrales:
Tomo:
926
Libro:
926
Folio:
201
Hoja:
8-1220
Inscripción:
6
Fecha Inscripción24/10/2012
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926, L 926, F 201, S 8, H PO 1220, I/A 6 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-36
Empresa: TRANSPORTES OTERO VILLAR SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTES OTERO VILLAR SL
Nif:B36722817
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Barca Guitian Jose Alfredo
Juzgado:MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Número:3
Juez / Ponente:ELENA GARCIA FIGUEIRA
Fecha de Resolución:22/09/2010
Número Procedimiento Concursal:196/2010
Datos Registrales:
Tomo:
926
Libro:
926
Folio:
201
Hoja:
8-1220
Inscripción:
A
Fecha Inscripción15/10/2010
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926, L 926, F 201, S 8, H PO 1220, I/A A (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-36
Información de BARCA GUITIAN JOSE ALFREDO
Mostramos los datos de BARCA GUITIAN JOSE ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARCA GUITIAN JOSE ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos