IRBA SL - EXTINGUIDA
Razón Social IRBA SL
CIF B15061856
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IRBA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRBA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barca Guitian Minia | Liquidador Unico | 27/04/2021 | 29/01/2024 |
Barca Guitian Jesus | Administrador Unico | 12/11/2019 | 27/04/2021 |
Barca Guitian Jose Alfredo | Administrador Solidario | 12/11/2019 | |
Barca Pose Rafael Antonio | Administrador Solidario | 12/11/2019 |
ACTOS BORME DE IRBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 147, S 8, H SC 18592, I/A 5 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 147, S 8, H SC 18592, I/A 4 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 147, S 8, H SC 18592, I/A 4 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 147, S 8, H SC 18592, I/A 4 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 147, S 8, H SC 18592, I/A 4 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 147, S 8, H SC 18592, I/A 3 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 147, S 8, H SC 18592, I/A 3 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 147, S 8, H SC 18592, I/A 3 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-153-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-15