BARBAVARA GRAVELLONA FELIPE MERRY DEL VAL
Informe ejecutivo de BARBAVARA GRAVELLONA FELIPE MERRY DEL VAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARBAVARA GRAVELLONA FELIPE MERRY DEL VAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUSEDE INVESTMENTS SL | Consejero | 12/02/2024 |
VINCULACIONES DE BARBAVARA GRAVELLONA FELIPE MERRY DEL VAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARBAVARA GRAVELLONA FELIPE MERRY DEL VAL
Empresa: JUSEDE INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Barbavara Gravellona Felipe Merry Del Val
- Cacciatore Dario
- Caceres Tejedor Alberto
- Dormeuil Sebastien Alain Hubert
- Saavedra Perez Jose Carlos
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 56, S 8, H M 803480, I/A 8 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: JUSEDE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Barbavara Gravellona Felipe Merry Del Val
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 56, S 8, H M 803480, I/A 8 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: JUSEDE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Barbavara Gravellona Felipe Merry Del Val
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 53, S 8, H M 803480, I/A 3 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Empresa: GRUPO BC GLOBAL SERVICES SL
Consejero
- Barbavara Gravellona Felipe Merry Del Val
- Broseta Dupre Manuel Andres
- Mingo Reiz Francisco Javier
- Soso Tito Marzio
Vicepresidente
- Barbavara Gravellona Felipe Merry Del Val
- Mingo Reiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34152 , F 75, S 8, H M 611770, I/A 29 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Empresa: DERLIX CENTER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Barbavara Gravellona Felipe Merry Del Val
- Bellver Gabana Santiago
- Costa Ran Xavier
- Gerhardt Balazs
- Jones Aled
- Mingo Reiz Francisco Javier
- Soso Tito Marzio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Barbavara Gravellona Felipe Merry Del Val
- Mingo Reiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33995 , F 183, S 8, H M 611770, I/A 6 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Información de BARBAVARA GRAVELLONA FELIPE MERRY DEL VAL
Mostramos los datos de BARBAVARA GRAVELLONA FELIPE MERRY DEL VAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARBAVARA GRAVELLONA FELIPE MERRY DEL VAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos