SOSO TITO MARZIO
Informe ejecutivo de SOSO TITO MARZIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SOSO TITO MARZIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO BC GLOBAL SERVICES SL | Consejero | 11/02/2016 | 20/01/2022 |
LEGAL BUSINESS SERVICES ADVISORS SL | Consejero | 03/06/2021 | 13/01/2022 |
QIPERT INTEGRAL SERVICES SL | Consejero | 12/09/2018 | 12/01/2022 |
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Consejero | 18/02/2016 | 10/10/2018 |
VINCULACIONES DE SOSO TITO MARZIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOSO TITO MARZIO
Empresa: GRUPO BC GLOBAL SERVICES SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34152 , F 75, S 8, H M 611770, I/A 29 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Empresa: LEGAL BUSINESS SERVICES ADVISORS SL
Consejero
- Lainz Arroyo Miguel
- Soso Tito Marzio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39910 , F 83, S 8, H M 680359, I/A 18 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Empresa: QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
Consejero
- Soso Tito Marzio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40289 , F 17, S 8, H M 555585, I/A 50 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Empresa: LEGAL BUSINESS SERVICES ADVISORS SL
Consejero
- GRUPO BC GLOBAL SERVICES SL
- Ruiz-larrea Guerinel Benjamin
- Soso Tito Marzio
Presidente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39910 , F 81, S 8, H M 680359, I/A 15 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Consejero
- Soso Tito Marzio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34624 , F 204, S 8, H M 155130, I/A 678 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-28
Empresa: QIPERT INTEGRAL SERVICES SL
Consejero
- Ruiz-larrea Guerinel Benjamin
- Soso Tito Marzio
- Zejermann Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33866 , F 136, S 8, H M 555585, I/A 35 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34037 , F 169, S 8, H M 155130, I/A 621 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
Empresa: DERLIX CENTER SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33995 , F 183, S 8, H M 611770, I/A 6 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Información de SOSO TITO MARZIO
Mostramos los datos de SOSO TITO MARZIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOSO TITO MARZIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos