CACERES TEJEDOR ALBERTO
Informe ejecutivo de CACERES TEJEDOR ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CACERES TEJEDOR ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUSEDE INVESTMENTS SL | Consejero Delegado | 12/02/2024 | |
JUSEDE INVESTMENTS SL | Consejero | 12/02/2024 | |
CEMUSA-CORPORACION EUROPEA DE MOBILIARIO URBANO SA | Apoderado | 26/09/2016 |
VINCULACIONES DE CACERES TEJEDOR ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CACERES TEJEDOR ALBERTO
Empresa: JUSEDE INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
- Caceres Tejedor Alberto
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 56, S 8, H M 803480, I/A 8 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: CLEAR CHANNEL ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Quintana Bruno Jesus
- Caceres Tejedor Alberto
- Hernandez Valer Cesar
- Melero Alcudia Jose Manuel
- Rodriguez Alvarez Andres
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 32, S 8, H M 248495, I/A 181 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Empresa: CLEAR CHANNEL ESPAÑA SL
Apoderado
- Caceres Tejedor Alberto
- Hernandez Valer Cesar
- Maldonado Cibrian Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34897 , F 43, S 8, H M 248495, I/A 176 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-28
Empresa: CLEAR CHANNEL ESPAÑA SL
Consejero
- Caceres Tejedor Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34897 , F 35, S 8, H M 248495, I/A 161 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
Empresa: CLEAR CHANNEL ESPAÑA SL
Consejero
- Caceres Tejedor Alberto
- O'shea Cormac Bernard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34897 , F 34, S 8, H M 248495, I/A 160 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26971 , F 219, S 8, H M 68661, I/A 242 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26971 , F 219, S 8, H M 68661, I/A 242 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
Empresa: CLEAR CHANNEL ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31325 , F 214, S 8, H M 248495, I/A 159 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-28
Empresa: CLEAR CHANNEL ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31325 , F 214, S 8, H M 248495, I/A 159 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26971 , F 198, S 8, H M 68661, I/A 208 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
VER MAS ACTOS
Información de CACERES TEJEDOR ALBERTO
Mostramos los datos de CACERES TEJEDOR ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CACERES TEJEDOR ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos