BAÑEZ GARCIA JOSE JOAQUIN
Informe ejecutivo de BAÑEZ GARCIA JOSE JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BAÑEZ GARCIA JOSE JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIOS PAYMA SL | Administrador Solidario | 20/02/2017 |
VINCULACIONES DE BAÑEZ GARCIA JOSE JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAÑEZ GARCIA JOSE JOAQUIN
Empresa: DOÑANA RURAL SL
Administrador Unico
- Bañez Garcia Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 218, S 8, H H 12617, I/A 5 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-21
Administrador Solidario
- Bañez Garcia Jose Joaquin
- Bañez Malagon Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 135, S 8, H SE 1124, I/A 7 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-41
Administrador Solidario
- Bañez Garcia Jose Joaquin
- Bañez Malagon Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 134, S 8, H SE 1124, I/A 6 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-41
Administrador Solidario
- Bañez Garcia Jose Joaquin
- Malagon Ortiz Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 134, S 8, H SE 1124, I/A 6 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-41
Empresa: DOÑANA RURAL SL
Administrador Unico
- Bañez Garcia Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 218, S 8, H H 12617, I/A 4 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-21
Empresa: DOÑANA RURAL SL
Administrador Solidario
- Bañez Garcia Jose Joaquin
- Malagon Ortiz Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 218, S 8, H H 12617, I/A 4 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-21
Empresa: PATRIMONIOS PAYMA SL
Administrador Solidario
- Bañez Garcia Jose Joaquin
- Malagon Ortiz Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 729 , F 123, S 8, H H 12724, I/A 4 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-21
Empresa: DOÑANA RURAL SL
Administrador Solidario
- Bañez Garcia Jose Joaquin
- Malagon Ortiz Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 216, S 8, H H 12617,H , I/ 2 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-21
Empresa: DOÑANA RURAL SL
Administrador Unico
- Bañez Garcia Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 216, S 8, H H 12617,H , I/ 2 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-21
Administrador Solidario
- Bañez Garcia Jose Joaquin
- Malagon Ortiz Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 133, S 8, H SE 1124, I/A 5 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-41
VER MAS ACTOS
Información de BAÑEZ GARCIA JOSE JOAQUIN
Mostramos los datos de BAÑEZ GARCIA JOSE JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAÑEZ GARCIA JOSE JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos