MALAGON ORTIZ ISABEL
Informe ejecutivo de MALAGON ORTIZ ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MALAGON ORTIZ ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIOS PAYMA SL | Administrador Solidario | 20/02/2017 |
VINCULACIONES DE MALAGON ORTIZ ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALAGON ORTIZ ISABEL
Administrador Solidario
- Bañez Garcia Jose Joaquin
- Malagon Ortiz Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 134, S 8, H SE 1124, I/A 6 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-41
Empresa: DOÑANA RURAL SL
Administrador Solidario
- Bañez Garcia Jose Joaquin
- Malagon Ortiz Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 218, S 8, H H 12617, I/A 4 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-21
Empresa: PATRIMONIOS PAYMA SL
Administrador Solidario
- Bañez Garcia Jose Joaquin
- Malagon Ortiz Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 729 , F 123, S 8, H H 12724, I/A 4 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-21
Empresa: DOÑANA RURAL SL
Administrador Solidario
- Bañez Garcia Jose Joaquin
- Malagon Ortiz Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 216, S 8, H H 12617,H , I/ 2 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-21
Administrador Solidario
- Bañez Garcia Jose Joaquin
- Malagon Ortiz Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 133, S 8, H SE 1124, I/A 5 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-41
Información de MALAGON ORTIZ ISABEL
Mostramos los datos de MALAGON ORTIZ ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALAGON ORTIZ ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos