BAÑEZ MALAGON MARIA SOLEDAD
Informe ejecutivo de BAÑEZ MALAGON MARIA SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAÑEZ MALAGON MARIA SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORMATICA ASESORIA Y MANTENIMIENTO SL | Administrador Unico | 07/12/2021 |
VINCULACIONES DE BAÑEZ MALAGON MARIA SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAÑEZ MALAGON MARIA SOLEDAD
Administrador Unico
- Bañez Malagon Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 135, S 8, H SE 1124, I/A 7 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-41
Administrador Solidario
- Bañez Garcia Jose Joaquin
- Bañez Malagon Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 135, S 8, H SE 1124, I/A 7 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-41
Administrador Solidario
- Bañez Garcia Jose Joaquin
- Bañez Malagon Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 134, S 8, H SE 1124, I/A 6 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-41
Empresa: PATRIMONIOS PAYMA SL
Administrador Mancomunado
- Bañez Malagon Maria Soledad
- Bañez Malagon Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 729 , F 123, S 8, H H 12724, I/A 4 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-21
Empresa: PATRIMONIOS PAYMA SL
Administrador Mancomunado
- Bañez Malagon Maria Soledad
- Bañez Malagon Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 729 , F 122, S 8, H H 12724,H , I/ 3 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-21
Información de BAÑEZ MALAGON MARIA SOLEDAD
Mostramos los datos de BAÑEZ MALAGON MARIA SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAÑEZ MALAGON MARIA SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos