AZPILICUETA GOLDARAZ ALFONSO JAVIER
Informe ejecutivo de AZPILICUETA GOLDARAZ ALFONSO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AZPILICUETA GOLDARAZ ALFONSO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIA SPAIN HOLDINGS SL | Apoderado | 25/08/2011 |
VINCULACIONES DE AZPILICUETA GOLDARAZ ALFONSO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZPILICUETA GOLDARAZ ALFONSO JAVIER
Empresa: RIA SPAIN HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado
- Azpilicueta Goldaraz Alfonso Javier
- Iglesias Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 430559, I/A 24 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: COLBYCO EMPIRE SL
Administrador Unico
- Azpilicueta Goldaraz Alfonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34340 , F 38, S 8, H M 617785, I/A 2 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Empresa: EURONET MOVILCARGA SL
Consejero
- Azpilicueta Goldaraz Alfonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33762 , F 207, S 8, H M 364599, I/A 32 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-28
Empresa: EURONET BUSINESS HOLDINGS SL
Apoderado
- Azpilicueta Goldaraz Alfonso Javier
- Bonfanti Mara
- Fernandez Ballesta Aranzazu
- Fernandez Lopez Javier
- Licciardello Sebastiano Benedetto
- Ortega Soto Jose Luis
- Thompson Jason Craig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33820 , F 204, S 8, H M 458848, I/A 24 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-28
Empresa: EURONET BUSINESS HOLDINGS SL
Consejero
- Azpilicueta Goldaraz Alfonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33820 , F 204, S 8, H M 458848, I/A 23 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-28
Empresa: EURONET MOVILCARGA SL
Apoderado
- Azpilicueta Goldaraz Alfonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33762 , F 206, S 8, H M 364599, I/A 31 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-28
Empresa: EURONET TELERECARGA SL
Apoderado
- Azpilicueta Goldaraz Alfonso Javier
- Bonfani Mara
- Fernandez Ballesta Aranzazu
- Fernandez Lopez Javier
- Licciardello Sebastiano Benedetto
- Ortega Soto Jose Luis
- Thomson Jason Craig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20576 , F 206, S 8, H M 364230, I/A 41 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-28
Empresa: EURONET TELERECARGA SL
Consejero
- Azpilicueta Goldaraz Alfonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20576 , F 206, S 8, H M 364230, I/A 40 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-28
Empresa: COLBYCO EMPIRE SL
Administrador Unico
- Azpilicueta Goldaraz Alfonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34340 , F 37, S 8, H M 617785, I/A 1 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-28
Empresa: COLBYCO EMPIRE SL
Socio Único
- Azpilicueta Goldaraz Alfonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34340 , F 37, S 8, H M 617785, I/A 1 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-28
VER MAS ACTOS
Información de AZPILICUETA GOLDARAZ ALFONSO JAVIER
Mostramos los datos de AZPILICUETA GOLDARAZ ALFONSO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZPILICUETA GOLDARAZ ALFONSO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos