FERNANDEZ BALLESTA ARANZAZU
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BALLESTA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ BALLESTA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURONET TELERECARGA SL | Apoderado | 14/02/2018 | 17/08/2018 |
EURONET BUSINESS HOLDINGS SL | Apoderado | 14/02/2018 | 05/07/2018 |
EURONET MOVILCARGA SL | Apoderado | 20/03/2018 | 05/07/2018 |
EURONET MOVILCARGA SL | Apoderado | 19/03/2018 | 20/03/2018 |
EURONET MOVILCARGA SL | Apoderado | 28/08/2015 | 19/03/2018 |
EURONET BUSINESS HOLDINGS SL | Apoderado | 29/01/2018 | 14/02/2018 |
EURONET TELERECARGA SL | Apoderado | 31/01/2018 | 14/02/2018 |
EURONET TELERECARGA SL | Apoderado | 07/09/2016 | 31/01/2018 |
EURONET BUSINESS HOLDINGS SL | Apoderado | 09/09/2016 | 29/01/2018 |
EURONET BUSINESS HOLDINGS SL | Apoderado | 28/08/2015 | 09/09/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BALLESTA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BALLESTA ARANZAZU
Empresa: EURONET TELERECARGA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34001 , F 91, S 8, H M 364230, I/A 46 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-28
Empresa: EURONET MOVILCARGA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33762 , F 211, S 8, H M 364599, I/A 36 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Empresa: EURONET BUSINESS HOLDINGS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33820 , F 212, S 8, H M 458848, I/A 28 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Empresa: EURONET MOVILCARGA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33762 , F 209, S 8, H M 364599, I/A 35 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-28
Empresa: EURONET MOVILCARGA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33762 , F 209, S 8, H M 364599, I/A 35 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-28
Empresa: EURONET MOVILCARGA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33762 , F 207, S 8, H M 364599, I/A 34 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Empresa: EURONET MOVILCARGA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33762 , F 207, S 8, H M 364599, I/A 34 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Empresa: EURONET BUSINESS HOLDINGS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33820 , F 208, S 8, H M 458848, I/A 27 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
Empresa: EURONET BUSINESS HOLDINGS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33820 , F 208, S 8, H M 458848, I/A 27 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
Empresa: EURONET TELERECARGA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34001 , F 89, S 8, H M 364230, I/A 45 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ BALLESTA ARANZAZU
Mostramos los datos de FERNANDEZ BALLESTA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BALLESTA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos