BONFANTI MARA
Informe ejecutivo de BONFANTI MARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BONFANTI MARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURONET BUSINESS HOLDINGS SL | Apoderado | 16/06/2021 | |
EURONET MOVILCARGA SL | Apoderado Mancomunado | 07/05/2019 | |
EURONET TELERECARGA SL | Apoderado | 07/05/2019 |
VINCULACIONES DE BONFANTI MARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONFANTI MARA
Empresa: EURONET BUSINESS HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33820 , F 214, S 8, H M 458848, I/A 30 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-28
Empresa: EURONET BUSINESS HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33820 , F 214, S 8, H M 458848, I/A 29 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Empresa: EURONET TELERECARGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34001 , F 94, S 8, H M 364230, I/A 47 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Empresa: EURONET TELERECARGA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34001 , F 94, S 8, H M 364230, I/A 47 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Empresa: EURONET MOVILCARGA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33762 , F 215, S 8, H M 364599, I/A 37 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Empresa: EURONET MOVILCARGA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33762 , F 215, S 8, H M 364599, I/A 37 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Empresa: EURONET TELERECARGA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34001 , F 91, S 8, H M 364230, I/A 46 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-28
Empresa: EURONET TELERECARGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34001 , F 91, S 8, H M 364230, I/A 46 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-28
Empresa: EURONET MOVILCARGA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33762 , F 211, S 8, H M 364599, I/A 36 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Empresa: EURONET MOVILCARGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33762 , F 211, S 8, H M 364599, I/A 36 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
VER MAS ACTOS
Información de BONFANTI MARA
Mostramos los datos de BONFANTI MARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONFANTI MARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos