AYUNTAMIENTO DE LANGREO
Informe ejecutivo de AYUNTAMIENTO DE LANGREO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AYUNTAMIENTO DE LANGREO
VINCULACIONES DE AYUNTAMIENTO DE LANGREO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYUNTAMIENTO DE LANGREO
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 113, S 8, H AS 2480, I/A 130 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-33
Consejero
- Ayuntamiento De Langreo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 96, S 8, H AS 1307, I/A 113 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-33
Consejero
- Ayuntamiento De Langreo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 93, S 8, H AS 1307, I/A 111 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-33
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 107, S 8, H AS 2480, I/A 118 (26/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-33
Consejero Delegado
Consejero
Miem.Com.Ej.
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 107, S 8, H AS 2480, I/A 118 (26/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-33
Consejero
- Ayuntamiento De Aviles
- Ayuntamiento De Gijon
- Ayuntamiento De Langreo
- Ayuntamiento De Oviedo
- Canteli Vallina Rocio
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Eje.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 101, S 8, H AS 2480, I/A 101 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-33
Apoderado Mancomunado
Consejero
- ARBOLEYA SA
- Ayuntamiento De Aviles
- Ayuntamiento De Gijon
- Ayuntamiento De Langreo
- Ayuntamiento De Oviedo
- Cañal Villanueva Jose Manuel
- CONSTRUCCIONES FRESNO SA
- CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA SA
- CONSTRUCTORA PRINCIPADO SA
- Fernandez Gonzalez Belen
- Fernandez Pereiro Juan Jose
- Garcia Garcia Diana
- Pola Alonso Isaac
- Rivas Suarez Ana
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3668 , F 153, S 8, H AS 2480, I/A 100 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-33
Consejero
- Ayuntamiento De Langreo
- Castro Ortiz Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 88, S 8, H AS 1307, I/A 93 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-33
Consejero
- Ayuntamiento De Langreo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 85, S 8, H AS 1307, I/A 91 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-33
Apoderado Mancomunado
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Ayuntamiento De Langreo
- Fernandez Garcia Jose Manuel
- Fernandez Gonzalez Belen
- Rivas Suarez Ana
Pres.Com.Ej.
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3668 , F 150, S 8, H AS 2480, I/A 88 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-33
VER MAS ACTOS
Información de AYUNTAMIENTO DE LANGREO
Mostramos los datos de AYUNTAMIENTO DE LANGREO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYUNTAMIENTO DE LANGREO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos