CANTELI VALLINA ROCIO
Informe ejecutivo de CANTELI VALLINA ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANTELI VALLINA ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD MIXTA DE GESTION Y PROMOCION DEL SUELO SA | Consejero | 22/01/2016 | 26/09/2017 |
FONDO DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS FP | Miem.Com.Ctr | 06/07/2012 | 23/07/2012 |
VINCULACIONES DE CANTELI VALLINA ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTELI VALLINA ROCIO
Consejero
- Canteli Vallina Rocio
- Castaño Alvarez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 104, S 8, H AS 2480, I/A 108 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-33
Consejero
- Ayuntamiento De Aviles
- Ayuntamiento De Gijon
- Ayuntamiento De Langreo
- Ayuntamiento De Oviedo
- Canteli Vallina Rocio
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Eje.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 101, S 8, H AS 2480, I/A 101 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-33
Miem.Com.Ctr
- Canteli Vallina Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19869 , F 196, S 8, H M 350103, I/A 9 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28
Miem.Com.Ctr
- Canteli Vallina Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19869 , F 196, S 8, H M 350103, I/A 8 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-28
Información de CANTELI VALLINA ROCIO
Mostramos los datos de CANTELI VALLINA ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTELI VALLINA ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos